AMUNDARAIN LEIBAR MIKEL
Informe ejecutivo de AMUNDARAIN LEIBAR MIKEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AMUNDARAIN LEIBAR MIKEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGEIC SA | Miem.Com.Ej. | 02/05/2023 | |
SOCIEDAD DE CAPITAL DESARROLLO DE EUSKADI SOCADE SA | Consejero Delegado | 08/08/2022 | |
PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS SOCIEDAD DE RECONVERSION SA | Consejero | 21/02/2022 | |
IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULO ELECTRICO SA | Consejero | 21/12/2021 | |
SOCIEDAD DE CAPITAL DESARROLLO DE EUSKADI SOCADE SA | Consejero | 20/12/2021 | |
AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACION-BASQUE TRADE AND INVESTMENT SA | Apoderado | 09/12/2021 | |
AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACION-BASQUE TRADE AND INVESTMENT SA | Presidente | 07/12/2021 | |
AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACION-BASQUE TRADE AND INVESTMENT SA | Consejero | 07/12/2021 | |
PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA-ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA SA | Consejero | 01/12/2021 | |
SPRILUR SA | Apoderado | 23/11/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AMUNDARAIN LEIBAR MIKEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMUNDARAIN LEIBAR MIKEL
Empresa: EVSARE TECNOLOGIAS DE RECARGA SL
Consejero
- Amundarain Leibar Mikel
- Ansola Kareaga Iñigo
- Santonja Menendez De Luarca Luis
- Zudaire Arana Jose Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83253, I/A 4 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: EVSARE TECNOLOGIAS DE RECARGA SL
Consejero
- Amundarain Leibar Mikel
- Ansola Kareaga Iñigo
- Santonja Menendez De Luarca Luis
- Zudaire Arana Jose Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83253, I/A 1 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-48
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 178, S 8, H M 75826, I/A 151 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6046 , F 149, S 8, H BI 2222,A , I/ 163 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-48
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6046 , F 149, S 8, H BI 2222,A , I/ 162 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-48
Consejero Delegado
- Amundarain Leibar Mikel
- Tapia Otaegui Arantza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4699 , F 38, S 8, H BI 6081,A , I/ 31 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-48
Consejero Delegado
Consejero
- Amundarain Leibar Mikel
- Chacon Pichel Almudena
- Colgan Perera Jordi
- Rodriguez Alcayna Javier
Miem.Com.Ej.
- Amundarain Leibar Mikel
- Chacon Pichel Almudena
- Lopez Del Pozo Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 170, S 8, H M 75826, I/A 136 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-28
Consejero
- Amundarain Leibar Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5762 , F 152, S 8, H BI 57466, I/A 28 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-48
Consejero
- Amundarain Leibar Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4699 , F 38, S 8, H BI 6081,A , I/ 30 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-48
Consejero
- Amundarain Leibar Mikel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1693 , F 8, S 8, H VI 2228, I/A 94 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-01
VER MAS ACTOS
Información de AMUNDARAIN LEIBAR MIKEL
Mostramos los datos de AMUNDARAIN LEIBAR MIKEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMUNDARAIN LEIBAR MIKEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos