ALPERI BARAGAÑO LAUDELINO
Informe ejecutivo de ALPERI BARAGAÑO LAUDELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALPERI BARAGAÑO LAUDELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTILLEROS RIA DE VIGO SA | Administrador Solidario | 10/06/2022 | |
TRANSPORTES FORMENTERA UNO SA | Administrador Solidario | 19/11/2020 | |
NAVIERA OCEAN NAVIA SL | Apoderado Mancomunado | 13/01/2020 | |
NAVIERA OCEAN VIGO SL | Apoderado Mancomunado | 13/01/2020 | |
NAVIERA OCEAN VIGO SL | Consejero | 15/07/2019 | |
NAVIERA OCEAN NAVIA SL | Consejero | 15/07/2019 | |
PESCA LANZAROTE SL | Administrador Solidario | 20/06/2019 | |
NAVIERA FUERTEVENTURA SL | Administrador Solidario | 29/12/2017 | |
PESCA GOMERA SL | Administrador Solidario | 25/05/2016 | |
CONFORMADO Y CORTE SA | Administrador Solidario | 18/12/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALPERI BARAGAÑO LAUDELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALPERI BARAGAÑO LAUDELINO
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 178, S 8, H M 75826, I/A 151 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: GLOBAL KUSTAVI SL
Liquidador
- Alperi Baragaño Laudelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4511 , F 154, S 8, H AS 59883, I/A 3 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-33
Empresa: GLOBAL KUSTAVI SL
Administrador Solidario
- Alperi Baragaño Laudelino
- Fernandez Garcia Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4511 , F 154, S 8, H AS 59883, I/A 3 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-33
Consejero
- Alperi Baragaño Laudelino
- ASTILLEROS ZAMAKONA SA
- Fernandez Rodriguez Enrique
- Platero Diaz Alvaro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 176, S 8, H M 75826, I/A 146 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Empresa: CONFORMADO Y CORTE SA
Administrador Solidario
- Alperi Baragaño Laudelino
- Fernandez Garcia Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24714 , F 90, S 8, H M 444932, I/A 7 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: ASTILLEROS ARMON GIJON SA
Administrador Solidario
- Alperi Baragaño Laudelino
- Fernandez Garcia Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3875 , F 42, S 8, H AS 42055, I/A 5 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-33
Empresa: GLOBAL KUSTAVI SL
Administrador Solidario
- Alperi Baragaño Laudelino
- Fernandez Garcia Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345, L 4345, F 43, S 8, H PO 67641, I/A 3 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-36
Empresa: DESARROLLOS EOLICOS DEL NORTE SL
Liquidador Solidario
- Alperi Baragaño Laudelino
- Fernandez Auray Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 220, S 8, H AS 38316, I/A 11 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-33
Empresa: DESARROLLOS EOLICOS DEL NORTE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alperi Baragaño Laudelino
- Fernandez Auray Dionisio
Consejero
- Alperi Baragaño Laudelino
- Bouza Cabarcos Francisco Javier
- Fernandez Auray Dionisio
- Riberas Mera Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 220, S 8, H AS 38316, I/A 11 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-33
Empresa: ASTILLEROS RIA DE VIGO SA
Administrador Solidario
- Alperi Baragaño Laudelino
- Fernandez Garcia Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4408, L 4408, F 120, S 8, H PO 70079, I/A 1 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-36
VER MAS ACTOS
Información de ALPERI BARAGAÑO LAUDELINO
Mostramos los datos de ALPERI BARAGAÑO LAUDELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALPERI BARAGAÑO LAUDELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos