GLOBAL KUSTAVI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pardo, S/N
Código Postal 33710
Municipio Navia
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL KUSTAVI SL
CIF B88581244
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 29/01/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ASTILLEROS ARMON SA
VINCULACIONES DE GLOBAL KUSTAVI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL KUSTAVI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alperi Baragaño Laudelino | Administrador Solidario | 05/09/2022 | 07/03/2024 |
Alperi Baragaño Laudelino | Apoderado | 09/12/2020 | 07/03/2024 |
Alperi Baragaño Laudelino | Liquidador | 07/03/2024 | 07/03/2024 |
ASTILLEROS ARMON SA | Socio Unico | 05/09/2022 | 07/03/2024 |
De Calatayud Ojeda Alfredo | Apoderado | 09/12/2020 | 07/03/2024 |
Fernandez Garcia Jose Ramon | Administrador Solidario | 05/09/2022 | 07/03/2024 |
Perez Ojeda Jose Ramon | Apoderado | 09/12/2020 | 07/03/2024 |
COPEMAR SA | Socio Unico | 06/11/2020 | 05/09/2022 |
De Calatayud Ojeda Alfredo | Administrador Solidario | 09/12/2020 | 05/09/2022 |
Perez Ojeda Jose Ramon | Administrador Solidario | 09/12/2020 | 05/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL KUSTAVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4511 , F 154, S 8, H AS 59883, I/A 3 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4511 , F 154, S 8, H AS 59883, I/A 3 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4511 , F 154, S 8, H AS 59883, I/A 3 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4511 , F 154, S 8, H AS 59883, I/A 3 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-33
- AVDA EL PARDO S/N - ASTILLERO (NAVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4511 , F 154, S 8, H AS 59883, I/A 2 (16/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4511 , F 154, S 8, H AS 59883, I/A 2 (16/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345, L 4345, F 43, S 8, H PO 67641, I/A 3 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345, L 4345, F 43, S 8, H PO 67641, I/A 3 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-36
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345, L 4345, F 43, S 8, H PO 67641, I/A 3 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-36
- MODIFICADO el artículo 5º de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345, L 4345, F 43, S 8, H PO 67641, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-36