HERNAEZ LAVIÑA ESTIBALIZ
Informe ejecutivo de HERNAEZ LAVIÑA ESTIBALIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERNAEZ LAVIÑA ESTIBALIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGEIC SA | Miem.Com.Ej. | 02/05/2023 | |
PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA-ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2021 | |
PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA-ARABAKO TEKNOLOGI ELKARTEGIA SA | Presidente | 01/12/2021 | |
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2021 | |
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA SA | Presidente | 09/11/2021 | |
PARQUE TECNOLOGICO TEKNOLOGI ELKARTEGIA SA | Apoderado | 04/11/2021 | |
PARQUE TECNOLOGICO TEKNOLOGI ELKARTEGIA SA | Presidente | 04/11/2021 | |
METAPOSTA SA | Apoderado Mancomunado | 27/09/2021 | |
GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGEIC SA | Apoderado | 16/12/2020 | |
GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGEIC SA | Apoderado | 26/10/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HERNAEZ LAVIÑA ESTIBALIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNAEZ LAVIÑA ESTIBALIZ
Consejero
- Artetxe Garcia Izaskun
- Hernaez Laviña Estibaliz
Presidente
- Hernaez Laviña Estibaliz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5983 , F 67, S 8, H BI 2238,A , I/ 115 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-48
Consejero
- Hernaez Laviña Estibaliz
Presidente
- Hernaez Laviña Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 82, S 8, H VI 2228, I/A 102 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-01
Miem.Com.Ej.
- Hernaez Laviña Estibaliz
- Hernaez Laviña Estibaliz
- Hernaez Laviña Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6046 , F 150, S 8, H BI 2222,A , I/ 165 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-48
Consejero
- Hernaez Laviña Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6046 , F 149, S 8, H BI 2222,A , I/ 164 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-48
Consejero
- Hernaez Laviña Estibaliz
Presidente
- Hernaez Laviña Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 218, S 8, H SS 8829, I/A 111 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
Empresa: SPRILUR SA
Consejero
- Hernaez Laviña Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5770 , F 129, S 8, H BI 4026,A , I/ 198 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-48
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6046 , F 149, S 8, H BI 2222,A , I/ 163 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-48
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6046 , F 149, S 8, H BI 2222,A , I/ 162 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Epalza Urquiaga Itziar
- Hernaez Laviña Estibaliz
- Urzelai Inza Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1693 , F 8, S 8, H VI 2228, I/A 95 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-01
Consejero
Presidente
- Hernaez Laviña Estibaliz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1693 , F 8, S 8, H VI 2228, I/A 94 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-01
VER MAS ACTOS
Información de HERNAEZ LAVIÑA ESTIBALIZ
Mostramos los datos de HERNAEZ LAVIÑA ESTIBALIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNAEZ LAVIÑA ESTIBALIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos