AMPARO MUÑOZ-VALERA NOGALES
Informe ejecutivo de AMPARO MUÑOZ-VALERA NOGALES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMPARO MUÑOZ-VALERA NOGALES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACA CONSULTORES Y ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 08/10/2020 | |
AA ADMINISTRACIONES CONCURSALES E INSOLVENCIAS SLP | Administrador Unico | 13/11/2017 | |
POLAR STAR SPAIN SL | Administrador Unico | 25/07/2017 | |
AA ADMINISTRACIONES CONCURSALES E INSOLVENCIAS SLP | Soc.Prof. | 11/12/2012 | |
ORENES & OTERO SRL | Administrador Concursal | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE AMPARO MUÑOZ-VALERA NOGALES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMPARO MUÑOZ-VALERA NOGALES
Empresa: ABELLAN CONSULTORES Y ABOGADOS SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Amparo Muñoz-valera Nogales
- Fernando Luis Serrano Belda
- Jose Vicente Abellan Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3468 , F 103, S 8, H MU103682, I/A 1 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-30
Administrador Unico
- Amparo Muñoz-valera Nogales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 19, S 8, H MU 80264, I/A 4 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-30
Administrador Solidario
- Alejandro Lario Mañani
- Amparo Muñoz-valera Nogales
- Jeronimo Lario Mañani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 19, S 8, H MU 80264, I/A 4 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-30
Administrador Solidario
- Alejandro Lario Mañani
- Amparo Muñoz-valera Nogales
- Jeronimo Lario Mañani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 18, S 8, H MU 80264, I/A 2 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-30
Administrador Mancomunado
- Alejandro Lario Mañani
- Amparo Muñoz-valera Nogales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 18, S 8, H MU 80264, I/A 2 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-30
Empresa: POLAR STAR SPAIN SL
Administrador Unico
- Amparo Muñoz-valera Nogales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 15, S 8, H MU 93777, I/A 1 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-30
Empresa: JOSE ANGEL VALERO PEREZ
Med.Concusal
- Amparo Muñoz-valera Nogales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3227 , F 199, S 8, H MU 93593, I/A 2 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-30
Empresa: METALICAS ALMUDI SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:METALICAS ALMUDI SL
Nif:B30394738
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Amparo Muñoz-valera Nogales
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:CONCEPCION MONERRI GUILLEN
Fecha de Resolución:24/11/2010
Número Procedimiento Concursal:352/2010
Datos Registrales:
Tomo:
680
Libro:
0
Folio:
214
Hoja:
8-12543
Inscripción:
11
Fecha Inscripción05/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 214, S 8, H MU 12543, I/A 11 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-30
Administrador Mancomunado
- Alejandro Lario Mañani
- Amparo Muñoz-valera Nogales
Soc.Prof.
- Alejandro Lario Mañani
- Amparo Muñoz-valera Nogales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 16, S 8, H MU 80264, I/A 1 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-30
Empresa: ORENES & OTERO SRL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ORENES & OTERO SRL
Nif:B73548729
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Amparo Muñoz-valera Nogales
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:FRANCISCO CANO MARCO
Fecha de Resolución:28/01/2011
Número Procedimiento Concursal:250/2010
Datos Registrales:
Tomo:
2558
Libro:
0
Folio:
64
Hoja:
8-63948
Inscripción:
A
Fecha Inscripción11/03/2011
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 64, S 8, H MU 63948, I/A A (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-30
VER MAS ACTOS
Información de AMPARO MUÑOZ-VALERA NOGALES
Mostramos los datos de AMPARO MUÑOZ-VALERA NOGALES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMPARO MUÑOZ-VALERA NOGALES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos