ALEJANDRO LARIO MAÑANI
Informe ejecutivo de ALEJANDRO LARIO MAÑANI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALEJANDRO LARIO MAÑANI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A & J MAÑANI Y ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 20/03/2015 | |
AA ADMINISTRACIONES CONCURSALES E INSOLVENCIAS SLP | Soc.Prof. | 11/12/2012 |
VINCULACIONES DE ALEJANDRO LARIO MAÑANI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEJANDRO LARIO MAÑANI
Administrador Solidario
- Alejandro Lario Mañani
- Amparo Muñoz-valera Nogales
- Jeronimo Lario Mañani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 19, S 8, H MU 80264, I/A 4 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-30
Administrador Solidario
- Alejandro Lario Mañani
- Amparo Muñoz-valera Nogales
- Jeronimo Lario Mañani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 18, S 8, H MU 80264, I/A 2 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-30
Administrador Mancomunado
- Alejandro Lario Mañani
- Amparo Muñoz-valera Nogales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 18, S 8, H MU 80264, I/A 2 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-30
Empresa: A & J MAÑANI Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Alejandro Lario Mañani
- Jeronimo Lario Mañani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 191, S 8, H MU 65562, I/A 5 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-30
Empresa: A & J MAÑANI Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Alejandro Lario Mañani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 191, S 8, H MU 65562, I/A 5 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-30
Administrador Mancomunado
- Alejandro Lario Mañani
- Amparo Muñoz-valera Nogales
Soc.Prof.
- Alejandro Lario Mañani
- Amparo Muñoz-valera Nogales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 16, S 8, H MU 80264, I/A 1 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-30
Empresa: A & J MAÑANI Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Alejandro Lario Mañani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 190, S 8, H MU 65562, I/A 3 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-30
Información de ALEJANDRO LARIO MAÑANI
Mostramos los datos de ALEJANDRO LARIO MAÑANI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEJANDRO LARIO MAÑANI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos