ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO
Informe ejecutivo de ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado | 23/04/2013 | 18/02/2019 |
CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES SA | Apoderado Mancomunado | 17/10/2014 | |
CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES SA | Apoderado Solidario | 08/10/2013 | 17/10/2014 |
CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES SA | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | 17/10/2014 |
CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES SA | Presidente | 08/10/2013 | 17/10/2014 |
CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES SA | Consejero | 08/10/2013 | 17/10/2014 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46545 , F 93, S 8, H B 94500, I/A 3747 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-08
Empresa: CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Cerro Redondo Jose Fernando
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Laffon Benjumea Angel Maria
- Laffon Benjumea Angel Maria
- Laffon Benjumea Angel Maria
- Montoya Cazorla Maria Jose
- Sanchez Navarro Manuel
- Sanchez Navarro Manuel
- Sanchez Navarro Manuel
- Sanchez Navarro Manuel
- Sanchez Navarro Manuel
Apoderado Solidario
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Balboa Linares Salvador
- Blancas Casas Almudena
- Blanco Polonio Jose Carlos
- Correa Portillo Santiago
- Jordana Agustin Carlos
- Laffon Benjumea Angel Maria
- Martin De Porres Elisa
- Maurits De Coninck Ann Simona
- Mihura Carrion Maria Del Mar
- Romero Lopez Alberto
- Ruiz Paños Maria Elena
- Sanchez Navarro Manuel
- Sanchez Navarro Manuel
- Santos Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076 , F 219, S 8, H SE 529, I/A 56 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-41
Empresa: CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES SA
Consejero
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
Presidente
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076 , F 219, S 8, H SE 529, I/A 56 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-41
Empresa: CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Cerro Redondo Jose Fernando
- Garcia-quilez Gomez Jesus Angel
- Jimenez Aguilar Manuel
- Jimenez Velasco Mazario Miguel Angel
- Laffon Benjumea Angel Maria
- Laffon Benjumea Angel Maria
- Laffon Benjumea Angel Maria
- Montoya Cazorla Maria Jose
- Sanchez Navarro Manuel
- Sanchez Navarro Manuel
- Sanchez Navarro Manuel
- Sanchez Navarro Manuel
- Sanchez Navarro Manuel
Apoderado Solidario
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Balboa Linares Salvador
- Blancas Casas Almudena
- Blanco Polonio Jose Carlos
- Correa Portillo Santiago
- Jordana Agustin Carlos
- Laffon Benjumea Angel Maria
- Martin De Porres Elisa
- Maurits De Coninck Ann Simona
- Mihura Carrion Maria Del Mar
- Romero Lopez Alberto
- Ruiz Paños Maria Elena
- Sanchez Navarro Manuel
- Sanchez Navarro Manuel
- Santos Garcia Jose Luis
Consejero
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
- Laffon Benjumea Angel Maria
- Polo Guerrero Alvaro
- Sanchez Navarro Manuel
Presidente
- Alvarez Catalan Andres Nemesio
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5076 , F 213, S 8, H SE 529, I/A 54 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-41
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43234 , F 180, S 8, H B 94500, I/A 2884 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Información de ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO
Mostramos los datos de ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ CATALAN ANDRES NEMESIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos