MARTINEZ BLAZQUEZ JOSE
Informe ejecutivo de MARTINEZ BLAZQUEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ BLAZQUEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2019 | |
FCC AQUALIA SA | Apoderado | 02/09/2016 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Solidario | 28/07/2016 | |
AQUALIA INTECH SA | Apoderado Solidario | 30/09/2014 | |
AQUALIA INTECH SA | Apoderado Mancomunado | 30/09/2014 | |
FCC AQUALIA SA | Apoderado Solidario | 30/09/2014 | |
FCC AQUALIA SA | Apoderado Mancomunado | 30/09/2014 | |
GS INIMA ENVIRONMENT SA | Apoderado Solidario | 30/09/2014 | |
GS INIMA ENVIRONMENT SA | Apoderado Mancomunado | 30/09/2014 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUAS FILTRADAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/10/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ BLAZQUEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BLAZQUEZ JOSE
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46545 , F 93, S 8, H B 94500, I/A 3747 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-08
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46545 , F 93, S 8, H B 94500, I/A 3747 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-08
Empresa: MADERAS PANDA SL
Liquidador Unico
- Martinez Blazquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8296, L 5587, F 122, S 8, H V 108504, I/A 3 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-46
Empresa: MADERAS PANDA SL
Administrador Unico
- Martinez Blazquez Jose
Liquidador Unico
- Martinez Blazquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8296, L 5587, F 122, S 8, H V 108504, I/A 3 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-46
Empresa: MADERAS CONSMOBLES SL
Liquidador Unico
- Martinez Blazquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6633, L 3937, F 199, S 8, H V 71994, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-46
Empresa: MADERAS CONSMOBLES SL
Administrador Unico
- Martinez Blazquez Jose
Liquidador Unico
- Martinez Blazquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6633, L 3937, F 199, S 8, H V 71994, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-46
Empresa: JOMAR ACABADOS DE INTERIOR SL
Administrador Unico
- Martinez Blazquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 699, L 266, F 41, S 8, H CS 7290, I/A 6 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-12
Empresa: AQUALIA INTECH SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Blazquez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34225 , F 161, S 8, H M 59467, I/A 534 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Empresa: FCC AQUALIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32122 , F 225, S 8, H M 58878, I/A 1012 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Empresa: AQUALIA INTECH SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Blazquez Jose
- Sanchez Vicente Francisco Luis
- Santiago Pacheco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34225 , F 158, S 8, H M 59467, I/A 533 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ BLAZQUEZ JOSE
Mostramos los datos de MARTINEZ BLAZQUEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BLAZQUEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos