ALSINA ROVIRA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de ALSINA ROVIRA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALSINA ROVIRA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 17/06/2024 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 20/06/2023 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 28/07/2022 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 11/07/2018 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 10/07/2015 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE ALSINA ROVIRA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALSINA ROVIRA MARIA ANGELES
Empresa: FREIXER COLLELL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Alsina Francesc
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carles
- Freixer Ruiz Natalia
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 16613, I/A 25 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: FREIXER COLLELL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carles
- Freixer Ruiz Natalia
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 127, S 8, H B 16613, I/A 24 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-08
Empresa: FREIXER COLLELL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carlos
- Freixer Ruiz Natalia
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 127, S 8, H B 16613, I/A 23 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-08
Empresa: FREIXER COLLELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carlos
- Freixer Ruiz Natalia
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 126, S 8, H B 16613, I/A 22 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Empresa: FREIXER COLLELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carlos
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 125, S 8, H B 16613, I/A 21 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-08
Empresa: FREIXER Y COLLELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carlos
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 124, S 8, H B 16613, I/A 20 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08
Empresa: FREIXER Y COLLELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carles
- Oliva Lopez Josep
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 124, S 8, H B 16613, I/A 20 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08
Empresa: FREIXER Y COLLELL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carles
- Oliva Lopez Josep
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 123, S 8, H B 16613, I/A 18 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Información de ALSINA ROVIRA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de ALSINA ROVIRA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALSINA ROVIRA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos