FREIXER RUIZ CARLOS
Informe ejecutivo de FREIXER RUIZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FREIXER RUIZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 28/07/2022 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero Delegado Solidario | 28/07/2022 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 11/07/2018 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero Delegado | 11/07/2018 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 10/07/2015 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero Delegado | 10/07/2015 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 14/01/2014 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero Delegado | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE FREIXER RUIZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREIXER RUIZ CARLOS
Empresa: FREIXER COLLELL SA
Consejero Delegado Solidario
- Freixer Ruiz Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 127, S 8, H B 16613, I/A 23 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-08
Empresa: FREIXER COLLELL SA
Consejero Delegado
- Freixer Ruiz Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 126, S 8, H B 16613, I/A 22 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Empresa: FREIXER COLLELL SA
Consejero Delegado
- Freixer Ruiz Carlos
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carlos
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 125, S 8, H B 16613, I/A 21 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-08
Empresa: FREIXER Y COLLELL SA
Consejero Delegado
- Freixer Ruiz Carlos
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carlos
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 124, S 8, H B 16613, I/A 20 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08
Información de FREIXER RUIZ CARLOS
Mostramos los datos de FREIXER RUIZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREIXER RUIZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos