FREIXER RUIZ CARLES
Informe ejecutivo de FREIXER RUIZ CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FREIXER RUIZ CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FREIXER COLLELL SA | Consejero Delegado Solidario | 17/06/2024 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 17/06/2024 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero | 20/06/2023 | |
FREIXER COLLELL SA | Consejero Delegado Solidario | 20/06/2023 | |
FREIXER COLLELL SA | Apoderado | 22/06/2012 |
VINCULACIONES DE FREIXER RUIZ CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREIXER RUIZ CARLES
Empresa: FREIXER COLLELL SA
Consejero Delegado Solidario
- Freixer Ruiz Carles
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 16613, I/A 25 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: FREIXER COLLELL SA
Consejero Delegado Solidario
- Freixer Ruiz Carles
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 127, S 8, H B 16613, I/A 24 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-08
Empresa: FREIXER Y COLLELL SA
Consejero Delegado
- Freixer Ruiz Carles
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carles
- Oliva Lopez Josep
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 124, S 8, H B 16613, I/A 20 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08
Empresa: FREIXER Y COLLELL SA
Consejero Delegado
- Freixer Ruiz Carles
Consejero
- Alsina Rovira Maria Angeles
- Freixer Collell Francesc
- Freixer Ruiz Carles
- Oliva Lopez Josep
- Ruiz Sanchez Magdalena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 123, S 8, H B 16613, I/A 18 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Empresa: FREIXER Y COLLELL SA
Apoderado
- Freixer Ruiz Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21095 , F 122, S 8, H B 16613, I/A 17 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-08
Información de FREIXER RUIZ CARLES
Mostramos los datos de FREIXER RUIZ CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREIXER RUIZ CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos