ALMENAR SALVADOR CRISTINA
Informe ejecutivo de ALMENAR SALVADOR CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ALMENAR SALVADOR CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL HABITAT PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Concursal | 24/07/2019 | 31/01/2022 |
PROMOCIONES PROMARCALA SL | Apoderado Solidario | 22/03/2019 | |
MARCALA CONSTRUCCIONES SA | Apoderado Solidario | 22/03/2019 | |
RACOVAL MEDITERRANEA CONSTRUCCIONES SL | Administrador Concursal | 08/01/2015 | 23/08/2018 |
LANCEDONI SL | Apoderado Mancomunado | 03/05/2010 |
VINCULACIONES DE ALMENAR SALVADOR CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMENAR SALVADOR CRISTINA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RESIDENCIAL HABITAT PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
Nif:B96711569
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Almenar Salvador Cristina
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JORGE DE LA RUA NAVARRO
Fecha de Resolución:21/02/2019
Número Procedimiento Concursal:000771/2018
Datos Registrales:
Tomo:
5979
Libro:
3285
Folio:
104
Hoja:
8-58265
Inscripción:
13
Fecha Inscripción31/01/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5979, L 3285, F 104, S 8, H V 58265, I/A 13 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RESIDENCIAL HABITAT PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
Nif:B96711569
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Almenar Salvador Cristina
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA
Juez / Ponente:JORGE DE LA RUA NAVARRO
Fecha de Resolución:21/02/2019
Número Procedimiento Concursal:000771/2018
Datos Registrales:
Tomo:
5979
Libro:
3285
Folio:
104
Hoja:
8-58265
Inscripción:
12
Fecha Inscripción24/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5979, L 3285, F 104, S 8, H V 58265, I/A 12 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-46
Empresa: MARCALA CONSTRUCCIONES SA
Apoderado Solidario
- Almenar Salvador Cristina
- Navarro Ruano Miguel Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4958, L 2266, F 160, S 8, H V 36181, I/A 21 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-46
Empresa: PROMOCIONES PROMARCALA SL
Apoderado Solidario
- Almenar Salvador Cristina
- Navarro Ruano Miguel Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5052, L 2360, F 154, S 8, H V 38215, I/A 11 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RACOVAL MEDITERRANEA CONSTRUCCIONES SL
Nif:B97998702
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Almenar Salvador Cristina
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:2
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:18/11/2014
Número Procedimiento Concursal:1294/2014
Datos Registrales:
Tomo:
8846
Libro:
6132
Folio:
213
Hoja:
8-127608
Inscripción:
4
Fecha Inscripción23/08/2018
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8846, L 6132, F 213, S 8, H V 127608, I/A 4 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RACOVAL MEDITERRANEA CONSTRUCCIONES SL
Nif:B97998702
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Almenar Salvador Cristina
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:2
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Fecha de Resolución:18/11/2014
Número Procedimiento Concursal:1294/2014
Datos Registrales:
Tomo:
8846
Libro:
6132
Folio:
213
Hoja:
8-127608
Inscripción:
3
Fecha Inscripción08/01/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8846, L 6132, F 213, S 8, H V 127608, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
Empresa: LANCEDONI SL
Apoderado Mancomunado
- Almenar Salvador Cristina
- Tomas Egea Juan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7313, L 4615, F 178, S 8, H V 86280, I/A 3 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-46
Información de ALMENAR SALVADOR CRISTINA
Mostramos los datos de ALMENAR SALVADOR CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMENAR SALVADOR CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos