LANCEDONI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jesús, 61
Código Postal 46007
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social LANCEDONI SL
CIF B97252613
Actividad Promoción inmobiliaria
Propietario CHOZAS CARRASCAL SL
VINCULACIONES DE LANCEDONI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LANCEDONI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Olaso Julian | Liquidador Unico | 22/08/2018 | 22/08/2018 |
Lopez Olaso Julian | Administrador Unico | 22/08/2018 | |
Peidro Montaner Maria Jose | Apoderado | 04/02/2015 | 22/08/2018 |
CHOZAS CARRASCAL SL | Socio Unico | 03/05/2010 | 26/03/2018 |
Almenar Salvador Cristina | Apoderado Mancomunado | 03/05/2010 | |
Tomas Egea Juan Rafael | Apoderado Mancomunado | 03/05/2010 |
ACTOS BORME DE LANCEDONI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7313, L 4615, F 178, S 8, H V 86280, I/A 6 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7313, L 4615, F 178, S 8, H V 86280, I/A 6 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7313, L 4615, F 178, S 8, H V 86280, I/A 6 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7313, L 4615, F 178, S 8, H V 86280, I/A 6 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7313, L 4615, F 178, S 8, H V 86280, I/A 6 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7313, L 4615, F 178, S 8, H V 86280, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7313, L 4615, F 178, S 8, H V 86280, I/A 4 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7313, L 4615, F 178, S 8, H V 86280, I/A 3 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-46