ALLEPUZ GARRIDO ROCIO
Informe ejecutivo de ALLEPUZ GARRIDO ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALLEPUZ GARRIDO ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL SA | Consejero | 15/06/2010 | 15/06/2011 |
TURISMO ANDALUZ SA | Consejero | 06/08/2009 | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE ALLEPUZ GARRIDO ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALLEPUZ GARRIDO ROCIO
Empresa: TURISMO ANDALUZ SA
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 3314, F 166, S 8, H MA 25569, I/A 52 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Empresa: EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
- Allepuz Garrido Rocio
- Bazan Sanchez Macarena
- Diaz Trillo Jose Juan
- Mora Recio Francisco
- Rivera Gomez Daniel Alberto
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3696 , F 196, S 8, H SE 19572, I/A 254 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Empresa: TURISMO ANDALUZ SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 3314, F 163, S 8, H MA 25569, I/A 45 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-29
Información de ALLEPUZ GARRIDO ROCIO
Mostramos los datos de ALLEPUZ GARRIDO ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALLEPUZ GARRIDO ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos