JIMENEZ MARTIN JUAN JESUS
Informe ejecutivo de JIMENEZ MARTIN JUAN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE JIMENEZ MARTIN JUAN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA SA | Consejero | 19/06/2013 | 31/07/2014 |
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL SA | Consejero | 06/06/2013 | 09/07/2014 |
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO CARTUJA SA | Consejero | 13/08/2013 | 13/05/2014 |
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS SA | Consejero | 10/04/2013 | 05/05/2014 |
SOCIEDAD DE GESTION FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL SA | Consejero | 25/05/2013 | 05/05/2014 |
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL SA | Vicepresidente | 15/06/2010 | 15/06/2011 |
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL SA | Presidente | 15/06/2010 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ MARTIN JUAN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ MARTIN JUAN JESUS
Empresa: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 210, S 8, H GR 6943, I/A 89 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-18
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Martin Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5667 , F 172, S 8, H SE 1738, I/A 46 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-41
Empresa: CARTUJA 93 SA
Consejero
- Jimenez Martin Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 148, S 8, H SE 4139, I/A 93 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-41
Consejero
- Jimenez Martin Juan Jesus
- Novas Garcia Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5027 , F 219, S 8, H SE 803, I/A 202 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-41
Consejero
- Jimenez Martin Juan Jesus
- Novas Garcia Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 52, S 8, H SE 85486, I/A 23 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-41
Empresa: CARTUJA 93 SA
Consejero
- Jimenez Martin Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 145, S 8, H SE 4139, I/A 89 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-41
Empresa: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA SA
Consejero
- Jimenez Martin Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 209, S 8, H GR 6943, I/A 85 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-18
Consejero
- Jimenez Martin Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5667 , F 171, S 8, H SE 1738, I/A 43 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-41
Consejero
- Jimenez Martin Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205 , F 225, S 8, H SE 85486, I/A 17 (25/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-41
Consejero
- Jimenez Martin Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5027 , F 217, S 8, H SE 803, I/A 196 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ MARTIN JUAN JESUS
Mostramos los datos de JIMENEZ MARTIN JUAN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ MARTIN JUAN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos