SOCIEDAD DE GESTION FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Inca Garcilaso, 3
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social SOCIEDAD DE GESTION FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL SA
CIF A91849125
Capital Social 2000000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/03/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Comunidad Autonoma De Andalucia
Auditor AUDITORIA Y CONSULTA SA
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE GESTION FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE GESTION FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atienza Soldado Luis | Consejero | 09/03/2010 | 30/06/2015 |
AUDITORIA Y CONSULTA SA | Auditor | 07/02/2012 | 30/06/2015 |
AUDITORIA Y CONSULTA SA | Auditor | 07/03/2014 | 30/06/2015 |
Bardon Rafael Ines Maria | Consejero | 05/05/2014 | 30/06/2015 |
Cervera Guerrero Antonio Miguel | Consejero | 05/05/2014 | 30/06/2015 |
Comunidad Autonoma De Andalucia | Socio único | 30/06/2015 | |
Comunidad Autonoma De Andalucia | Socio Unico | 09/03/2010 | 30/06/2015 |
Gomez Garcia Rosario | Consejero | 24/10/2012 | 30/06/2015 |
Izquierdo Barragan Mercedes | Secretario No Consejero | 27/02/2015 | 30/06/2015 |
Martin De Agar Valverde Rafael | Consejero | 05/11/2014 | 30/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE GESTION FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 54, S 8, H SE 85486, I/A 28 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 54, S 8, H SE 85486, I/A 28 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-41
- SE REVOCAN LOS PODERES CONFERIDOS A DOÑA ISABEL MATEOS, GUILARTE, JULIA NUÑEZ CASTILLO, BELEN SERRANO PERAGON Y JOSE MARIA VILLALOBOS CARBALLO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 54, S 8, H SE 85486, I/A 28 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-41
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 54, S 8, H SE 85486, I/A 28 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 54, S 8, H SE 85486, I/A 27 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-41
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 53, S 8, H SE 85486, I/A 26 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-41
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 53, S 8, H SE 85486, I/A 26 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 53, S 8, H SE 85486, I/A 25 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 53, S 8, H SE 85486, I/A 25 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-41
- Se rectifica la inscripción 18&, en el sentido de hacer constar, que dicha inscripción, referente al cese de doña Carmen Martínez Aguayo como Consejera, se produjo por acuerdo del socio único, de fecha nueve de septiembre de dos mil trece.- Se rectifica la inscripción 19&, en el sentido de hacer constar, que dicha inscripción, referente a los nombramientos de María Jesús Montero Cuadrado, José Luis Rocha Castilla e Isidoro Novas García como Consejeros, se produjo por acuerdo del socio único, de fecha 16 de septiembre de 2.013.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5821 , F 52, S 8, H SE 85486, I/A 24 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-41