TURISMO ANDALUZ SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Compañia, 40
Código Postal 29008
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social TURISMO ANDALUZ SA
CIF A41580283
Actividad Actividades de los operadores turísticos
Página Web www.andalucia.org
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TURISMO ANDALUZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TURISMO ANDALUZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfaro Garcia Maria Del Mar | Vicepresidente | 13/05/2010 | 21/12/2010 |
Alfaro Garcia Maria Del Mar | Consejero | 13/05/2010 | 21/12/2010 |
Allepuz Garrido Rocio | Consejero | 06/08/2009 | 21/12/2010 |
Alonso Alonso Luciano | Presidente | 21/12/2010 | |
Alonso Alonso Luciano | Consejero | 21/12/2010 | |
AUDITORIA Y CONSULTA SA | Auditor | 25/02/2010 | 21/12/2010 |
AUDITORIA Y CONSULTA SA | Auditor de Cuentas Concursal | 17/04/2009 | 21/12/2010 |
AUDITORIA Y CONSULTA SA | Auditor de Cuentas Concursal | 27/09/2010 | 21/12/2010 |
AUDITORIA Y CONSULTA SA | Auditor | 17/04/2009 | 21/12/2010 |
Baselga Lej Javier | Apoderado | 21/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TURISMO ANDALUZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 3314, F 166, S 8, H MA 25569, I/A 52 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 3314, F 166, S 8, H MA 25569, I/A 52 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 3314, F 166, S 8, H MA 25569, I/A 52 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 3314, F 166, S 8, H MA 25569, I/A 52 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 3314, F 166, S 8, H MA 25569, I/A 52 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-29
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 3314, F 166, S 8, H MA 25569, I/A 51 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-29
- ADICION DE UN NUEVO ARTICULO A LOS ESTATUTOS SOCIALES, CON EL NUMERO 33º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 3314, F 165, S 8, H MA 25569, I/A 50 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4405, L 3314, F 165, S 8, H MA 25569, I/A 49 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-29