ALGARIN ALGARIN RAQUEL
Informe ejecutivo de ALGARIN ALGARIN RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALGARIN ALGARIN RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONZIERTA HOGARES SL | Administrador Unico | 16/11/2015 | 05/02/2020 |
CONZIERTA HOGARES SL | Liquidador | 05/02/2020 | 05/02/2020 |
KARMA INNOVA DESIGN & SERVICES SL | Administrador Unico | 31/08/2015 | 05/04/2016 |
CONZIERTA HOGARES SL | Administrador Mancomunado | 15/10/2014 | 16/11/2015 |
VINCULACIONES DE ALGARIN ALGARIN RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALGARIN ALGARIN RAQUEL
Empresa: CONZIERTA HOGARES SL
Liquidador
- Algarin Algarin Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: CONZIERTA HOGARES SL
Administrador Unico
- Algarin Algarin Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: KARMA INNOVA DESIGN & SERVICES SL
Administrador Unico
- Algarin Algarin Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 78, S 8, H M 605402, I/A 3 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Empresa: CONZIERTA HOGARES SL
Administrador Unico
- Algarin Algarin Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Empresa: CONZIERTA HOGARES SL
Administrador Mancomunado
- Algarin Algarin Raquel
- Sanz Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Empresa: KARMA INNOVA DESIGN & SERVICES SL
Administrador Unico
- Algarin Algarin Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 778 , F 16, S 8, H LO 15984, I/A 3 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-26
Empresa: CONZIERTA HOGARES SL
Administrador Mancomunado
- Algarin Algarin Raquel
- Sanz Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 17, S 8, H M 589368, I/A 1 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Información de ALGARIN ALGARIN RAQUEL
Mostramos los datos de ALGARIN ALGARIN RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALGARIN ALGARIN RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos