CONZIERTA HOGARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Camino de los Vinateros, 165
Código Postal 28030
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONZIERTA HOGARES SL
CIF B87089108
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/09/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONZIERTA HOGARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONZIERTA HOGARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Algarin Algarin Raquel | Administrador Unico | 16/11/2015 | 05/02/2020 |
Algarin Algarin Raquel | Liquidador | 05/02/2020 | 05/02/2020 |
Algarin Algarin Raquel | Administrador Mancomunado | 15/10/2014 | 16/11/2015 |
Sanz Sanchez Eva Maria | Administrador Mancomunado | 15/10/2014 | 16/11/2015 |
ACTOS BORME DE CONZIERTA HOGARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 3 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 18, S 8, H M 589368, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 17, S 8, H M 589368, I/A 1 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Dirección:C/ CAMINO DE LOS VINATEROS 165 - LOCAL 1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/09/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La gestión de encargos de venta y alquiler inmobiliario, así como la intermediación en el sector inmobiliario. Además también tendrá las siguientes actividades auxiliares: La tramitación, promoción, informe y asesoramiento a través de los profesionales facultados legalmente para ello, sobre ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32743 , F 17, S 8, H M 589368, I/A 1 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28