KARMA INNOVA DESIGN & SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Echegaray, 6
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KARMA INNOVA DESIGN & SERVICES SL
CIF B26516294
Capital Social 15300.0 Euros
Fecha de Constitución 01/04/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KARMA INNOVA DESIGN & SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KARMA INNOVA DESIGN & SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beltran Lezaun Javier | Apoderado | 29/10/2014 | 16/11/2022 |
Garcia Santamaria Raul | Administrador Unico | 05/04/2016 | 16/11/2022 |
Garcia Santamaria Raul | Liquidador | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
Algarin Algarin Raquel | Administrador Unico | 31/08/2015 | 05/04/2016 |
Carrasco Torres Antonio | Administrador Solidario | 15/05/2014 | 31/08/2015 |
Fernandez Pro Pedraza Antonio Carlos | Administrador Solidario | 15/05/2014 | 31/08/2015 |
ACTOS BORME DE KARMA INNOVA DESIGN & SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 78, S 8, H M 605402, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 78, S 8, H M 605402, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 78, S 8, H M 605402, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 78, S 8, H M 605402, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 78, S 8, H M 605402, I/A 3 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 78, S 8, H M 605402, I/A 3 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
- C/ ECHEGARAY 6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33632 , F 78, S 8, H M 605402, I/A 2 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 778 , F 16, S 8, H LO 15984, I/A 3 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 778 , F 16, S 8, H LO 15984, I/A 3 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 778 , F 16, S 8, H LO 15984, I/A 3 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-26