ALEIXANDRE SALAS MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de ALEIXANDRE SALAS MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALEIXANDRE SALAS MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA PALACIO SA | Administrador Solidario | 11/01/2019 | |
MONTALCAR SA | Administrador Unico | 10/01/2018 |
VINCULACIONES DE ALEIXANDRE SALAS MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEIXANDRE SALAS MARIA CRISTINA
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 213, S 8, H M 68665, I/A 15 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: MONTALCAR SA
Administrador Unico
- Aleixandre Salas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 115, S 8, H M 28313, I/A 16 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 212, S 8, H M 68665, I/A 14 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 212, S 8, H M 68665, I/A 14 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: MONTALCAR SA
Administrador Unico
- Aleixandre Salas Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 115, S 8, H M 28313, I/A 15 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Empresa: MONTALCAR SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 115, S 8, H M 28313, I/A 15 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 211, S 8, H M 68665, I/A 11 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
Empresa: MONTALCAR SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 114, S 8, H M 28313, I/A 13 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
Información de ALEIXANDRE SALAS MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de ALEIXANDRE SALAS MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEIXANDRE SALAS MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos