MONTALVO ALEIXANDRE CARLOS
Informe ejecutivo de MONTALVO ALEIXANDRE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTALVO ALEIXANDRE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA PALACIO SA | Apoderado | 14/03/2014 | |
GRUPO MOHEALSA EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 29/05/2013 | |
GRUPO MOHEALSA EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 29/05/2013 | |
AUTOS RICMACAR 2304 SL | Administrador Unico | 28/05/2013 | |
JOSE MONTALVO SA | Administrador Unico | 27/05/2013 |
VINCULACIONES DE MONTALVO ALEIXANDRE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTALVO ALEIXANDRE CARLOS
Empresa: JOSE MONTALVO SA
Administrador Unico
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 17, S 8, H M 27742, I/A 14 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Empresa: MONTALCAR SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 115, S 8, H M 28313, I/A 15 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Administrador Solidario
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 212, S 8, H M 68665, I/A 13 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Apoderado
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 211, S 8, H M 68665, I/A 12 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Empresa: GRUPO MOHEALSA EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31081 , F 10, S 8, H M 559367, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: GRUPO MOHEALSA EMPRESARIAL SL
Socio Único
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31081 , F 10, S 8, H M 559367, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: AUTOS RICMACAR 2304 SL
Administrador Unico
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31055 , F 210, S 8, H M 558946, I/A 1 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: AUTOS RICMACAR 2304 SL
Socio Único
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31055 , F 210, S 8, H M 558946, I/A 1 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: JOSE MONTALVO SA
Administrador Unico
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 16, S 8, H M 27742, I/A 12 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 211, S 8, H M 68665, I/A 11 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
VER MAS ACTOS
Información de MONTALVO ALEIXANDRE CARLOS
Mostramos los datos de MONTALVO ALEIXANDRE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTALVO ALEIXANDRE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos