MONTALVO ALEIXANDRE LAURA
Informe ejecutivo de MONTALVO ALEIXANDRE LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTALVO ALEIXANDRE LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA PALACIO SA | Administrador Solidario | 11/01/2019 | |
ROBLECASA SL | Apoderado | 06/09/2013 | |
MONTALCAR SA | Apoderado | 06/09/2013 |
VINCULACIONES DE MONTALVO ALEIXANDRE LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTALVO ALEIXANDRE LAURA
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 213, S 8, H M 68665, I/A 15 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 212, S 8, H M 68665, I/A 14 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Administrador Solidario
- Aleixandre Salas Maria Cristina
- Montalvo Aleixandre Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 212, S 8, H M 68665, I/A 14 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: AGROPECUARIA PALACIO SA
Administrador Solidario
- Montalvo Aleixandre Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16002 , F 212, S 8, H M 68665, I/A 13 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Empresa: MONTALCAR SA
Apoderado
- Montalvo Aleixandre Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 114, S 8, H M 28313, I/A 14 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Empresa: ROBLECASA SL
Apoderado
- Montalvo Aleixandre Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14369 , F 143, S 8, H M 108747, I/A 12 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Información de MONTALVO ALEIXANDRE LAURA
Mostramos los datos de MONTALVO ALEIXANDRE LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTALVO ALEIXANDRE LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos