ALCAZAR PRIETO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ALCAZAR PRIETO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALCAZAR PRIETO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MESPACK SL | Apoderado Solidario | 20/05/2019 | |
MESPACK SL | Apoderado Solidario | 05/04/2018 |
VINCULACIONES DE ALCAZAR PRIETO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCAZAR PRIETO FRANCISCO JAVIER
Empresa: MESPACK SL
Apoderado Solidario
- Alcazar Prieto Francisco Javier
- Clofent Suñer Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 74, S 8, H B 123329, I/A 36 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: MESPACK SRI SL
Apoderado Solidario
- Alcazar Prieto Francisco Javier
- Clofent Suñer Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 151, S 8, H B 509517, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Empresa: GLOBAL SOSIA SL
Apoderado Solidario
- Alcazar Prieto Francisco Javier
- Clofent Suñer Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 193, S 8, H B 499120, I/A 11 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Empresa: MESPACK SL
Apoderado Solidario
- Alcazar Prieto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 73, S 8, H B 123329, I/A 34 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: MESPACK SRI SL
Apoderado Solidario
- Alcazar Prieto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 150, S 8, H B 509517, I/A 4 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: GLOBAL SOSIA SL
Apoderado Solidario
- Alcazar Prieto Francisco Javier
- Reinout Frederik Van Zijp
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 192, S 8, H B 499120, I/A 9 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: MESPACK SRI SL
Apoderado Solidario
- Alcazar Prieto Francisco Javier
- Bandera Bravo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 149, S 8, H B 509517, I/A 2 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-08
Empresa: INTIER AUTOMOTIVE EYBL GMBH S COM
Apoderado
- Alcazar Prieto Francisco Javier
- Garreta Rufas Ignacio
- Ros David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42476 , F 47, S 8, H B 111834, I/A 79 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-08
Empresa: INTIER AUTOMOTIVE EYBL GMBH S COM
Apoderado
- Alcazar Prieto Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42476 , F 44, S 8, H B 111834, I/A 73 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Información de ALCAZAR PRIETO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ALCAZAR PRIETO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCAZAR PRIETO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos