MESPACK SRI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mar Adriatic, 18
Código Postal 08130
Municipio Santa Perpètua de Mogoda
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MESPACK SRI SL
CIF B67079574
Capital Social 753000.0 Euros
Actividad Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.
Fecha de Constitución 18/09/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MESPACK SRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MESPACK SRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcazar Prieto Francisco Javier | Apoderado Solidario | 05/04/2018 | 17/10/2019 |
Alcazar Prieto Francisco Javier | Apoderado Solidario | 10/05/2019 | 17/10/2019 |
Alcazar Prieto Francisco Javier | Apoderado Solidario | 30/10/2017 | 17/10/2019 |
Clofent Suñer Guillem | Apoderado Solidario | 10/05/2019 | 17/10/2019 |
Craig Michael Reuther | Administrador Solidario | 27/09/2017 | 17/10/2019 |
Michael James Kachmer | Administrador Solidario | 27/09/2017 | 17/10/2019 |
Reinout Frederik Van Zijp | Administrador Solidario | 27/09/2017 | 10/05/2019 |
Bandera Bravo Javier | Apoderado Solidario | 30/10/2017 | 05/04/2018 |
ACTOS BORME DE MESPACK SRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 153, S 8, H B 509517, I/A 8 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 152, S 8, H B 509517, I/A 7 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 151, S 8, H B 509517, I/A 6 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 151, S 8, H B 509517, I/A 5 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 150, S 8, H B 509517, I/A 4 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 750.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 753.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 150, S 8, H B 509517, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 149, S 8, H B 509517, I/A 2 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GLOBAL SOSIA S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 147, S 8, H B 509517, I/A 1 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 147, S 8, H B 509517, I/A 1 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-08
Dirección:CL MAR ADRIATIC 18 POLIGONO INDUSTRIAL LA TORRE (SANTA PERPETUA DE MOGODA)
Comienzo de operaciones:18/09/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA FABRICACION Y VENTA DE MAQUINARIA DE EMBALAJE: EL DISEÑO, CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE MAQUINARIA. DISEÑO DE MAQUINARIA PARA EL ENVASADO DE PRODUCTOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 147, S 8, H B 509517, I/A 1 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-08