GLOBAL SOSIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mar Adriatic, 18
Código Postal 08130
Municipio Santa Perpètua de Mogoda
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL SOSIA SL
CIF B87251625
Capital Social 3487290.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/03/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Fischbein Limited
VINCULACIONES DE GLOBAL SOSIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL SOSIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcazar Prieto Francisco Javier | Apoderado Solidario | 06/04/2018 | 20/10/2020 |
Alcazar Prieto Francisco Javier | Apoderado Solidario | 09/05/2019 | 20/10/2020 |
Brisch Christopher Joseph | Apoderado | 19/11/2015 | 20/10/2020 |
Clofent Suñer Guillem | Apoderado Solidario | 09/05/2019 | 20/10/2020 |
Fischbein Limited | Socio Unico | 22/06/2015 | 20/10/2020 |
Herraez Crespo Jorge | Apoderado | 22/06/2015 | 20/10/2020 |
Kachmer Michael James | Administrador Solidario | 07/07/2015 | 20/10/2020 |
Latorre Marlasca Juan Maria | Apoderado | 22/06/2015 | 20/10/2020 |
Latorre Pato Fernando | Apoderado | 22/06/2015 | 20/10/2020 |
Reuther Craig Michael | Administrador Solidario | 07/07/2015 | 20/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL SOSIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 195, S 8, H B 499120, I/A 13 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 195, S 8, H B 499120, I/A 12 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 193, S 8, H B 499120, I/A 11 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 193, S 8, H B 499120, I/A 10 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 192, S 8, H B 499120, I/A 9 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 192, S 8, H B 499120, I/A 8 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
- CL MAR ADRIATIC,18,POL.IND.LA TORRE DEL RECTOR (SANTA PERPETUA DE MOGODA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45790 , F 191, S 8, H B 499120, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33355 , F 67, S 8, H M 600364, I/A 6 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.483.690,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.487.290,00 | Euros |
Porcentaje: | 96.769,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33355 , F 66, S 8, H M 600364, I/A 5 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33355 , F 66, S 8, H M 600364, I/A 4 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28