ALBORS RODRIGO JUAN VICENTE
Informe ejecutivo de ALBORS RODRIGO JUAN VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBORS RODRIGO JUAN VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANA PROVALCO SL | Administrador Solidario | 30/10/2023 | |
CAMPOS URBANOS SL | Administrador Solidario | 26/10/2023 | |
LIGED SL | Administrador Unico | 20/06/2014 |
VINCULACIONES DE ALBORS RODRIGO JUAN VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBORS RODRIGO JUAN VICENTE
Empresa: URBANA PROVALCO SL
Administrador Solidario
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961, L 2269, F 178, S 8, H V 36249, I/A 6 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-46
Empresa: URBANA PROVALCO SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961, L 2269, F 178, S 8, H V 36249, I/A 6 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-46
Empresa: CAMPOS URBANOS SL
Administrador Solidario
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4667, L 1977, F 198, S 8, H V 29728, I/A 6 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-46
Empresa: CAMPOS URBANOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4667, L 1977, F 198, S 8, H V 29728, I/A 6 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-46
Empresa: EUROINMUEBLES VALENCIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3801, L 1113, F 77, S 8, H V 15211, I/A 6 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Empresa: LIGED SL
Administrador Unico
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980, L 1292, F 188, S 8, H V 17512, I/A 7 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-46
Empresa: LIGED SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980, L 1292, F 188, S 8, H V 17512, I/A 7 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-46
Información de ALBORS RODRIGO JUAN VICENTE
Mostramos los datos de ALBORS RODRIGO JUAN VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBORS RODRIGO JUAN VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos