ALBORS RODRIGO JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de ALBORS RODRIGO JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALBORS RODRIGO JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANA PROVALCO SL | Consejero | 30/10/2023 | |
URBANA PROVALCO SL | Presidente | 30/10/2023 | |
URBANA PROVALCO SL | Consejero Delegado Solidario | 30/10/2023 | |
EUROINMUEBLES VALENCIA SL | Administrador Solidario | 15/07/2014 | 26/10/2023 |
CAMPOS URBANOS SL | Consejero | 26/10/2023 | |
CAMPOS URBANOS SL | Presidente | 26/10/2023 | |
CAMPOS URBANOS SL | Consejero Delegado Solidario | 26/10/2023 | |
EUROINMUEBLES VALENCIA SL | Consejero Delegado Solidario | 15/07/2014 | |
EUROINMUEBLES VALENCIA SL | Presidente | 15/07/2014 | |
EUROINMUEBLES VALENCIA SL | Consejero | 15/07/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALBORS RODRIGO JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBORS RODRIGO JOSE MIGUEL
Empresa: URBANA PROVALCO SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
- Albors Rodrigo Jose Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961, L 2269, F 178, S 8, H V 36249, I/A 6 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-46
Empresa: CAMPOS URBANOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
- Albors Rodrigo Jose Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4667, L 1977, F 198, S 8, H V 29728, I/A 6 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-46
Empresa: EUROINMUEBLES VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3801, L 1113, F 77, S 8, H V 15211, I/A 7 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-46
Empresa: EUROINMUEBLES VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3801, L 1113, F 77, S 8, H V 15211, I/A 6 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Empresa: EUROINMUEBLES VALENCIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
- Albors Rodrigo Jose Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3801, L 1113, F 77, S 8, H V 15211, I/A 6 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Empresa: LIGED SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
- Albors Rodrigo Jose Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980, L 1292, F 188, S 8, H V 17512, I/A 7 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-46
Información de ALBORS RODRIGO JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de ALBORS RODRIGO JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBORS RODRIGO JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos