ALBORS RODRIGO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ALBORS RODRIGO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBORS RODRIGO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANA PROVALCO SL | Administrador Solidario | 30/10/2023 | |
CAMPOS URBANOS SL | Administrador Solidario | 26/10/2023 | |
EUROINMUEBLES VALENCIA SL | Administrador Unico | 26/10/2023 |
VINCULACIONES DE ALBORS RODRIGO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBORS RODRIGO JUAN CARLOS
Empresa: URBANA PROVALCO SL
Administrador Solidario
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961, L 2269, F 178, S 8, H V 36249, I/A 6 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-46
Empresa: URBANA PROVALCO SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
Secretario
- Albors Rodrigo Juan Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961, L 2269, F 178, S 8, H V 36249, I/A 6 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-46
Empresa: CAMPOS URBANOS SL
Administrador Solidario
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4667, L 1977, F 198, S 8, H V 29728, I/A 6 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-46
Empresa: CAMPOS URBANOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
Secretario
- Albors Rodrigo Juan Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4667, L 1977, F 198, S 8, H V 29728, I/A 6 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-46
Empresa: EUROINMUEBLES VALENCIA SL
Administrador Unico
- Albors Rodrigo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3801, L 1113, F 77, S 8, H V 15211, I/A 7 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-46
Empresa: EUROINMUEBLES VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3801, L 1113, F 77, S 8, H V 15211, I/A 7 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-46
Empresa: EUROINMUEBLES VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3801, L 1113, F 77, S 8, H V 15211, I/A 6 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Empresa: EUROINMUEBLES VALENCIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
Secretario
- Albors Rodrigo Juan Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3801, L 1113, F 77, S 8, H V 15211, I/A 6 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Empresa: LIGED SL
Consejero Delegado Solidario
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Consejero
- Albors Rodrigo Jose Miguel
- Albors Rodrigo Juan Carlos
- Albors Rodrigo Juan Vicente
Presidente
Secretario
- Albors Rodrigo Juan Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980, L 1292, F 188, S 8, H V 17512, I/A 7 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-46
Información de ALBORS RODRIGO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ALBORS RODRIGO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBORS RODRIGO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos