AGURRUZA TABERNA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de AGURRUZA TABERNA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE AGURRUZA TABERNA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AF GARANZA INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 26/12/2012 | 22/11/2017 |
FCS AT COMPASS SICAV | Consejero | 29/06/2009 | 12/03/2015 |
FCS AT COMPASS SICAV | Presidente | 16/05/2013 | 12/03/2015 |
MARKETING & RTM CONSULTANCY GROUP SL | Presidente | 18/09/2012 | 24/02/2015 |
MARKETING & RTM CONSULTANCY GROUP SL | Consejero | 18/09/2012 | 24/02/2015 |
FCS IBERIA-LATAM SL | Consejero | 23/03/2011 | 01/10/2014 |
FCS IBERIA-LATAM SL | Vicepresidente | 25/05/2011 | 01/10/2014 |
AGU-BAT SA | Consejero Delegado Solidario | 12/05/2011 | 17/01/2014 |
AGU-BAT SA | Consejero | 01/10/2009 | 17/01/2014 |
FCS AT COMPASS SICAV | Consejero Delegado | 29/06/2009 | 04/06/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AGURRUZA TABERNA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGURRUZA TABERNA FRANCISCO JAVIER
Empresa: AF GARANZA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Agurruza Taberna Francisco Javier
- Fatosme Perrouelle Anne Angeline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30436 , F 42, S 8, H M 547787, I/A 2 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-28
Empresa: FCS AT COMPASS SICAV
Consejero
- Agurruza Taberna Francisco Javier
Presidente
- Agurruza Taberna Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4411 , F 159, S 8, H M 73154, I/A 59 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
Empresa: MARKETING & RTM CONSULTANCY GROUP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Agurruza Taberna Francisco Javier
- Elizalde Summers Ricardo
- Meyer Royo Luis Alberto
Presidente
- Agurruza Taberna Francisco Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 57, S 8, H M 536417, I/A 3 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Empresa: FCS IBERIA-LATAM SL
Consejero Delegado
Consejero
- Agurruza Fatosme Jaime
- Agurruza Taberna Francisco Javier
- Alonso Pulpon Nuñez Daniel Antonio
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Agurruza Taberna Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28665 , F 83, S 8, H M 516217, I/A 6 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: AGU-BAT SA
Consejero Delegado Solidario
- Agurruza Fatosme Jaime
- Agurruza Taberna Francisco Javier
Consejero
- Agurruza Fatosme Jaime
- Agurruza Taberna Francisco Javier
- Fatosme Perrouelle Anne Angeline
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 111, S 8, H M 48979, I/A 15 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: TABAGU SICAV
Consejero Delegado
- Agurruza Taberna Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4411 , F 158, S 8, H M 73154, I/A 56 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Empresa: TABAGU SICAV
Presidente
- Agurruza Taberna Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4411 , F 157, S 8, H M 73154, I/A 55 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-28
Empresa: AF GARANZA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Agurruza Taberna Francisco Javier
- Fatosme Perrouelle Anne Angeline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30436 , F 38, S 8, H M 547787, I/A 1 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: MARKETING & RTM CONSULTANCY GROUP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Agurruza Taberna Francisco Javier
- Elizalde Summers Ricardo
- Meyer Royo Luis Alberto
Presidente
- Agurruza Taberna Francisco Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 56, S 8, H M 536417, I/A 2 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Empresa: AF INMUEBLES SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Agurruza Fatosme Jaime
- Agurruza Taberna Francisco Javier
Consejero
- Agurruza Fatosme Jaime
- Agurruza Taberna Francisco Javier
- Fatosme Perrouelle Anne Angeline
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8832 , F 100, S 8, H M 142077, I/A 14 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
VER MAS ACTOS
Información de AGURRUZA TABERNA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de AGURRUZA TABERNA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGURRUZA TABERNA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos