MARKETING & RTM CONSULTANCY GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XII, 20
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARKETING & RTM CONSULTANCY GROUP SL
CIF B86426061
Capital Social 350600.0 Euros
Fecha de Constitución 15/03/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MARKETING & RTM CONSULTANCY GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARKETING & RTM CONSULTANCY GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elizalde Summers Ricardo | Liquidador | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
Meyer Royo Luis Alberto | Administrador Solidario | 24/02/2015 | 20/01/2021 |
Olaizola Romero Maria Teresa | Administrador Solidario | 24/02/2015 | 20/01/2021 |
Agurruza Taberna Francisco Javier | Presidente | 18/09/2012 | 24/02/2015 |
Agurruza Taberna Francisco Javier | Consejero | 18/09/2012 | 24/02/2015 |
Elizalde Summers Ricardo | Consejero Delegado Solidario | 18/09/2012 | 24/02/2015 |
Elizalde Summers Ricardo | Consejero | 18/09/2012 | 24/02/2015 |
Garcia Arroyo Oscar | Secretario No Consejero | 18/09/2012 | 24/02/2015 |
Meyer Royo Luis Alberto | Consejero Delegado Solidario | 18/09/2012 | 24/02/2015 |
Meyer Royo Luis Alberto | Consejero | 18/09/2012 | 24/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARKETING & RTM CONSULTANCY GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 58, S 8, H M 536417, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 58, S 8, H M 536417, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 58, S 8, H M 536417, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 58, S 8, H M 536417, I/A 5 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 347.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 350.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 11.209,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 57, S 8, H M 536417, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 57, S 8, H M 536417, I/A 3 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 57, S 8, H M 536417, I/A 3 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 57, S 8, H M 536417, I/A 3 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 56, S 8, H M 536417, I/A 2 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29814 , F 56, S 8, H M 536417, I/A 2 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28