FCS IBERIA-LATAM SL - EN DISOLUCION
Dirección social Calle Ruiz de Alarcon, 13
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FCS IBERIA-LATAM SL
CIF B86155314
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/02/2011
Teléfono 91 523 42 51
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FCS IBERIA-LATAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FCS IBERIA-LATAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agurruza Fatosme Jaime | Consejero Delegado | 23/03/2011 | 01/10/2014 |
Agurruza Fatosme Jaime | Consejero | 23/03/2011 | 01/10/2014 |
Agurruza Taberna Francisco Javier | Consejero | 23/03/2011 | 01/10/2014 |
Agurruza Taberna Francisco Javier | Vicepresidente | 25/05/2011 | 01/10/2014 |
Alonso Pulpon Nuñez Daniel Antonio | Consejero | 23/03/2011 | 01/10/2014 |
Garcia Arroyo Oscar | Secretario No Consejero | 23/03/2011 | 01/10/2014 |
A. A. M. A. | Presidente | 25/05/2011 | 09/09/2013 |
A. A. M. A. | Consejero | 25/05/2011 | 09/09/2013 |
D'aniello Anthony Robert | Consejero | 25/05/2011 | 09/09/2013 |
Agurruza Taberna Francisco Javier | Presidente | 23/03/2011 | 25/05/2011 |
ACTOS BORME DE FCS IBERIA-LATAM SL
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28665 , F 83, S 8, H M 516217, I/A 6 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28665 , F 83, S 8, H M 516217, I/A 6 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Consejero
- A. A. M. A.
Presidente
- A. A. M. A.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28665 , F 83, S 8, H M 516217, I/A 5 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28665 , F 83, S 8, H M 516217, I/A 4 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-28
Capital Anterior: | 4.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 122,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28665 , F 83, S 8, H M 516217, I/A 3 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28665 , F 82, S 8, H M 516217, I/A 2 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28665 , F 82, S 8, H M 516217, I/A 2 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28665 , F 79, S 8, H M 516217, I/A 1 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
Dirección:C/ RUIZ DE ALARCON 13 (MADRID)
Comienzo de operaciones:22/02/11
Capital:4.500,00 Euros
Objeto social:LA TENENCIA, GESTION, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS SOCIEDADES TANTO ESPAÑOLAS COMO EXTRANJERAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28665 , F 79, S 8, H M 516217, I/A 1 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28