AGUILAR RIVERO ROSA
Informe ejecutivo de AGUILAR RIVERO ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AGUILAR RIVERO ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL SA | Consejero | 20/05/2016 | 20/12/2017 |
ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA | Vicepresidente | 18/08/2010 | 18/08/2011 |
ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA | Consejero | 18/08/2010 | 18/08/2011 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA SA | Presidente | 15/10/2009 | 11/12/2010 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA SA | Consejero | 15/10/2009 | 11/12/2010 |
SANEAMIENTOS DE CORDOBA SA | Presidente | 12/08/2009 | |
SANEAMIENTOS DE CORDOBA SA | Consejero | 12/08/2009 |
VINCULACIONES DE AGUILAR RIVERO ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR RIVERO ROSA
Consejero
- Aguilar Rivero Rosa
- Tamarit Pradas Eduardo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 13, S 8, H SE 20406, I/A 40 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-41
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 9, S 8, H SE 20406, I/A 34 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-41
Empresa: ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA
Consejero
- Aguilar Rivero Rosa
- Sanchez Doblado Manuel
- Tamarit Pradas Eduardo
Vicepresidente
- Aguilar Rivero Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 4, S 8, H AL 36543, I/A 2 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-04
Consejero
- Aguilar Rivero Rosa
- Mayo Lopez Isabel
- Montero Pleite Maria Felicidad
- Tamarit Pradas Eduardo
Miem.Com.Ej.
Presidente
- Aguilar Rivero Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 39, S 8, H SE 28619, I/A 70 (11/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-41
Empresa: ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA
Consejero
- Aguilar Rivero Rosa
- Amizian Almagro Francisco
- Blanco Navajo Maria De Las Mercedes
- Cabado Rivera Antonio
- Fernandez Navarro Daniel
- Gonzalez Gutierrez Alfonso
- Gonzalez Navarro Jose Luis
- Megino Lopez Juan Francisco
- Morlan Garcia Victor
- Rodriguez Comendador Perez Luis Rogelio
- Sanchez Doblado Manuel
- Tamarit Pradas Eduardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguilar Rivero Rosa
- Rodriguez Comendador Perez Luis Rogelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 1, S 8, H AL 36543, I/A 1 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-04
Consejero
Presidente
- Aguilar Rivero Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3796 , F 64, S 8, H SE 28619, I/A 60 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-41
Empresa: SANEAMIENTOS DE CORDOBA SA
Consejero
- Aguilar Rivero Rosa
Presidente
- Aguilar Rivero Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 869 , F 56, S 8, H CO 7114, I/A 66 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-14
Información de AGUILAR RIVERO ROSA
Mostramos los datos de AGUILAR RIVERO ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR RIVERO ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos