TAMARIT PRADAS EDUARDO
Informe ejecutivo de TAMARIT PRADAS EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TAMARIT PRADAS EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES SA MEDIO PROPIO | Consejero | 11/05/2018 | 09/04/2019 |
ORQUESTA DE SEVILLA SA | Consejero | 16/02/2017 | 12/02/2019 |
ORQUESTA DE SEVILLA SA | Vicepresidente | 16/02/2017 | 12/02/2019 |
TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL SA | Consejero | 20/05/2016 | 20/12/2017 |
TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL SA | Vicepresidente | 20/05/2016 | 20/12/2017 |
TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL SA | Consejero Delegado | 23/08/2016 | 23/02/2017 |
ORQUESTA DE SEVILLA SA | Presidente | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA | Consejero | 18/08/2010 | 18/08/2011 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA SA | Consejero | 01/02/2010 | 11/12/2010 |
VINCULACIONES DE TAMARIT PRADAS EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAMARIT PRADAS EDUARDO
Consejero
- Cosgaya Herrero Eugenio
- Solana Lara Rafael Jose
- Tamarit Pradas Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 199, S 8, H SE 30250, I/A 96 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-41
Empresa: ORQUESTA DE SEVILLA SA
Consejero
- Tamarit Pradas Eduardo
Vicepresidente
- Tamarit Pradas Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467 , F 186, S 8, H SE 2516, I/A 93 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-41
Consejero
- Garcia De Casasola Gomez Maria Teresa
- Perez Naranjo Maria Gema
- Solana Lara Rafael Jose
- Tamarit Pradas Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 195, S 8, H SE 30250, I/A 91 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-41
Consejero
- Aguilar Rivero Rosa
- Tamarit Pradas Eduardo
Vicepresidente
- Tamarit Pradas Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 13, S 8, H SE 20406, I/A 40 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-41
Consejero Delegado
- Tamarit Pradas Eduardo
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 10, S 8, H SE 20406, I/A 36 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-41
Empresa: ORQUESTA DE SEVILLA SA
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Tamarit Pradas Eduardo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467 , F 183, S 8, H SE 2516, I/A 89 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-41
Empresa: ORQUESTA DE SEVILLA SA
Presidente
- Tamarit Pradas Eduardo
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467 , F 183, S 8, H SE 2516, I/A 89 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-41
Empresa: ORQUESTA DE SEVILLA SA
Consejero
Presidente
- Tamarit Pradas Eduardo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467 , F 181, S 8, H SE 2516, I/A 87 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-41
Consejero Delegado
- Tamarit Pradas Eduardo
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 10, S 8, H SE 20406, I/A 35 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-41
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Tamarit Pradas Eduardo
- Jimenez Contreras Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 9, S 8, H SE 20406, I/A 34 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-41
VER MAS ACTOS
Información de TAMARIT PRADAS EDUARDO
Mostramos los datos de TAMARIT PRADAS EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAMARIT PRADAS EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos