ADOLFO VICTOR VANUCCI
Informe ejecutivo de ADOLFO VICTOR VANUCCI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 31
CARGOS DE ADOLFO VICTOR VANUCCI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA MARKT SAN JUAN DE AZNALFARACHE VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado | 27/05/2011 | |
MEDIA MARKT QUART DE POBLET SA | Apoderado | 30/09/2010 | |
MEDIA MARKT ZARAGOZA PUERTO VENECIA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado | 25/06/2010 | |
MEDIA MARKT SEVILLA LOS ARCOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2010 | |
MEDIA MARKT ALCALA DE GUADAIRA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2010 | |
MEDIA MARKT MURCIA-NUEVA CONDOMINA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/04/2010 | |
MEDIA MARKT GANDIA SA | Apoderado | 24/03/2010 | |
MEDIA MARKT LORCA SA | Apoderado | 23/03/2010 | |
MEDIA MARKT EL PRAT VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado | 23/03/2010 | |
MEDIA MARKT BADAJOZ SA | Apoderado | 23/03/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ADOLFO VICTOR VANUCCI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADOLFO VICTOR VANUCCI
Apoderado
- Adolfo Victor Vanucci
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41192 , F 91, S 8, H B 310259, I/A 10 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-08
Apoderado
- Adolfo Victor Vanucci
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42125 , F 211, S 8, H B 313685, I/A 9 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-08
Apoderado
- Adolfo Victor Vanucci
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41245 , F 194, S 8, H B 313691, I/A 9 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adolfo Victor Vanucci
- Salvador Marti Casabayo
- Salvador Marti Casabayo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467 , F 50, S 8, H SE 69732, I/A 10 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adolfo Victor Vanucci
- Salvador Marti Casabayo
- Salvador Marti Casabayo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3982 , F 65, S 8, H SE 57692, I/A 17 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adolfo Victor Vanucci
- Salvador Marti Casabayo
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 176, S 8, H MU 63597, I/A 10 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-30
Apoderado
- Adolfo Victor Vanucci
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 205, S 8, H B 272275, I/A 12 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-08
Apoderado
- Adolfo Victor Vanucci
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39872 , F 160, S 8, H B 354864, I/A 6 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
Apoderado
- Adolfo Victor Vanucci
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39872 , F 170, S 8, H B 354866, I/A 6 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
Apoderado
- Adolfo Victor Vanucci
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39872 , F 180, S 8, H B 354868, I/A 6 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
VER MAS ACTOS
Información de ADOLFO VICTOR VANUCCI
Mostramos los datos de ADOLFO VICTOR VANUCCI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADOLFO VICTOR VANUCCI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos