MEDIA MARKT GANDIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Solsones, 2
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MEDIA MARKT GANDIA SA
CIF A63297055
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 22/09/2003
Nombres Anteriores
- MEDIA MARKT E247 VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario MEDIA MARKT SATURN SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MEDIA MARKT GANDIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIA MARKT GANDIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Ayuso Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2021 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Administrador Mancomunado | 09/12/2022 | 06/09/2023 |
Briñol Carrasco Georgina | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2021 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Solidario | 19/09/2018 | 06/09/2023 |
Codina Aracama Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/09/2018 | 06/09/2023 |
Cruz Barbi Pau | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2021 | 06/09/2023 |
Ferrero Rodriguez Antonio | Administrador Mancomunado | 09/12/2022 | 06/09/2023 |
Ferrero Rodriguez Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2021 | 06/09/2023 |
Gonzalez De Vega Davila Ponce De Leon Pablo | Apoderado | 19/09/2012 | 06/09/2023 |
Gregory Bourdet | Apoderado | 14/06/2012 | 06/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDIA MARKT GANDIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 221, S 8, H B 272275, I/A 41 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 220, S 8, H B 272275, I/A 40 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
- CL SOLSONES,2,PUERTA C,EDIFICIO PRIMA MUNTADAS (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37999 , F 220, S 8, H B 272275, I/A 39 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 18.- ELECCION, DURACION Y REMUNERACION DEL CARGO. ......El cargo de Administrador será gratuito, sin perjuicio del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, en razón de la prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, ....".
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9522, L 6804, F 19, S 8, H V 150259, I/A 24 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9522, L 6804, F 19, S 8, H V 150259, I/A 24 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9522, L 6804, F 19, S 8, H V 150259, I/A 24 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9522, L 6804, F 19, S 8, H V 150259, I/A 23 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9522, L 6804, F 18, S 8, H V 150259, I/A 22 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9522, L 6804, F 18, S 8, H V 150259, I/A 21 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9522, L 6804, F 18, S 8, H V 150259, I/A 20 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-46