ADOLFO VICTOR VANNUCCI
Informe ejecutivo de ADOLFO VICTOR VANNUCCI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE ADOLFO VICTOR VANNUCCI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SATURN MURCIA-THADER ELECTRO SA | Apoderado | 21/04/2010 | |
MEDIA MARKT CARTAGENA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/04/2010 | |
MEDIA MARKT MURCIA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/04/2010 | |
MEDIA MARKT ZARAGOZA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado Solidario | 07/04/2010 | |
MEDIA MARKT VITORIA-GASTEIZ VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER FOTO SA | Apoderado | 06/04/2010 | |
MEDIA MARKT CANARIAS SA | Apoderado Solidario | 31/03/2010 | |
MEDIA MARKT BARCELONA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado | 23/03/2010 | |
MEDIA MARKT L'HOSPITALET VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado | 23/03/2010 | |
MEDIA MARKT SANT CUGAT DEL VALLES VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado | 23/03/2010 | |
MEDIA MARKT SALAMANCA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO SA | Apoderado | 22/03/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ADOLFO VICTOR VANNUCCI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADOLFO VICTOR VANNUCCI
Empresa: SATURN MURCIA-THADER ELECTRO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Adolfo Victor Vannucci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2515 , F 188, S 8, H MU 65496, I/A 11 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-30
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adolfo Victor Vannucci
- Salvador Marti Casabayo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2293 , F 117, S 8, H MU 54633, I/A 12 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-30
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adolfo Victor Vannucci
- Salvador Marti Casabayo
- Salvador Marti Casabayo
- Salvador Marti Casabayo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 223, S 8, H MU 56531, I/A 11 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-30
Apoderado
- Adolfo Victor Vannucci
- Marti Casabayo Salvador
- Marti Casabayo Salvador
- Marti Casabayo Salvador
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 128, S 8, H VI 9847, I/A 37 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-01
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Adolfo Victor Vannucci
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2919 , F 42, S 8, H Z 27729, I/A 43 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-50
Apoderado Solidario
- Adolfo Victor Vannucci
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 28, S 8, H GC 29529, I/A 34 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-35
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Adolfo Victor Vannucci
- Marti Casabayo Salvador
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 338 , F 135, S 8, H SA 9625, I/A 16 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-37
Apoderado
- Adolfo Victor Vannucci
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36393 , F 59, S 8, H B 232728, I/A 35 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
Apoderado
- Adolfo Victor Vannucci
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40353 , F 53, S 8, H B 232756, I/A 37 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
Apoderado
- Adolfo Victor Vannucci
- Marti Casabayo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35372 , F 28, S 8, H B 219774, I/A 40 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
VER MAS ACTOS
Información de ADOLFO VICTOR VANNUCCI
Mostramos los datos de ADOLFO VICTOR VANNUCCI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADOLFO VICTOR VANNUCCI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos