MEDIA MARKT CARTAGENA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Solsones, 2
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MEDIA MARKT CARTAGENA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA
CIF A63524318
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 18/05/2004
Página Web www.mediamarkt.es
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario MEDIA MARKT SATURN SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MEDIA MARKT CARTAGENA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIA MARKT CARTAGENA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Alvarez Ayuso | Apoderado Solidario | 02/07/2021 | 06/09/2023 |
Alejandro Codina Aracama | Apoderado Solidario | 24/08/2018 | 06/09/2023 |
Alejandro Codina Aracama | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2018 | 06/09/2023 |
Antonio Ferrero Rodriguez | Administrador Mancomunado | 28/11/2022 | 06/09/2023 |
Antonio Ferrero Rodriguez | Apoderado Solidario | 02/07/2021 | 06/09/2023 |
Arnold Matthijs Sporrel | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/03/2017 | 06/09/2023 |
Carlos Corcoles Garcia Ortiz | Apoderado | 07/02/2017 | 06/09/2023 |
Daniel Monzon Moreno | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/03/2017 | 06/09/2023 |
Florian Buch | Apoderado | 16/12/2011 | 06/09/2023 |
Georgina Briñol Carrasco | Administrador Mancomunado | 28/11/2022 | 06/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEDIA MARKT CARTAGENA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48623 , F 169, S 8, H B 281832, I/A 57 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48623 , F 168, S 8, H B 281832, I/A 56 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48623 , F 168, S 8, H B 281832, I/A 55 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
- CL SOLSONES 2, PUERTA C, EDIFICIO PRIMA MUNTADAS (PRAT DE LLOBREGAT (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48623 , F 167, S 8, H B 281832, I/A 54 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-08
- FIJA EL CARACTER RETRIBUIDO DEL CARGO Y MODIFICA EL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 184, S 8, H MU 56531, I/A 46 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 184, S 8, H MU 56531, I/A 46 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 184, S 8, H MU 56531, I/A 46 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 184, S 8, H MU 56531, I/A 45 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 184, S 8, H MU 56531, I/A 44 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 183, S 8, H MU 56531, I/A 43 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-30