CARLOS CORCOLES GARCIA ORTIZ
Informe ejecutivo de CARLOS CORCOLES GARCIA ORTIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARLOS CORCOLES GARCIA ORTIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIA MARKT CARTAGENA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Apoderado | 07/02/2017 | 06/09/2023 |
MEDIA MARKT CARTAGENA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA | Administrador Mancomunado | 07/02/2017 | 29/04/2022 |
VINCULACIONES DE CARLOS CORCOLES GARCIA ORTIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS CORCOLES GARCIA ORTIZ
Administrador Mancomunado
- Carlos Corcoles Garcia Ortiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 183, S 8, H MU 56531, I/A 43 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-30
Administrador Mancomunado
- Carlos Corcoles Garcia Ortiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373 , F 183, S 8, H MU 56531, I/A 39 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-30
Apoderado
- Carlos Corcoles Garcia Ortiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 138, S 8, H MU 56531, I/A 30 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-30
Administrador Mancomunado
- Carlos Corcoles Garcia Ortiz
- Jose Maria Teruel Vilalta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 138, S 8, H MU 56531, I/A 29 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-30
Información de CARLOS CORCOLES GARCIA ORTIZ
Mostramos los datos de CARLOS CORCOLES GARCIA ORTIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS CORCOLES GARCIA ORTIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos