ACUÑAS TORRES SANTIAGO
Informe ejecutivo de ACUÑAS TORRES SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ACUÑAS TORRES SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLUNADORADUC SL | Administrador Solidario | 04/01/2011 | 15/07/2024 |
LLUNADORADUC SL | Liquidador Solidario | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
FRUITES I GELATS MANACOR SL | Administrador Solidario | 22/04/2013 | 21/04/2017 |
FRUITES I GELATS MANACOR SL | Liquidador Solidario | 21/04/2017 | 21/04/2017 |
SA SITJA D'ES CIMENT SL | Liquidador | 06/05/2015 | 06/05/2015 |
SA SITJA D'ES CIMENT SL | Administrador Solidario | 06/05/2015 |
VINCULACIONES DE ACUÑAS TORRES SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACUÑAS TORRES SANTIAGO
Empresa: LLUNADORADUC SL
Liquidador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Gisbert Sancho Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 66785, I/A 2 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-07
Empresa: LLUNADORADUC SL
Administrador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Gisbert Sancho Manuela
Liquidador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Gisbert Sancho Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 66785, I/A 2 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-07
Empresa: FRUITES I GELATS MANACOR SL
Liquidador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 104, S 8, H PM 71589, I/A 2 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Empresa: FRUITES I GELATS MANACOR SL
Administrador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Lliteras Llull Jaime
Liquidador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 104, S 8, H PM 71589, I/A 2 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Empresa: SA SITJA D'ES CIMENT SL
Liquidador
- Acuñas Torres Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 220, S 8, H PM 57810, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-07
Empresa: SA SITJA D'ES CIMENT SL
Administrador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Gisbert Sancho Manuela
Liquidador
- Acuñas Torres Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 220, S 8, H PM 57810, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-07
Empresa: FRUITES I GELATS MANACOR SL
Administrador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 104, S 8, H PM 71589, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-07
Empresa: LLUNADORADUC SL
Administrador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Gisbert Sancho Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 60, S 8, H PM 66785, I/A 1 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-07
Información de ACUÑAS TORRES SANTIAGO
Mostramos los datos de ACUÑAS TORRES SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACUÑAS TORRES SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos