LLITERAS LLULL JAIME
Informe ejecutivo de LLITERAS LLULL JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLITERAS LLULL JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS LLITERAS SA | Administrador Unico | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE LLITERAS LLULL JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLITERAS LLULL JAIME
Empresa: FRUTAS LLITERAS SA
Administrador Unico
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 55, S 8, H PM 4430, I/A 19 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-07
Empresa: INVERGROUP EIVISSA SL
Liquidador
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2115 , F 88, S 8, H PM 49845, I/A 5 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-07
Empresa: INVERGROUP EIVISSA SL
Administrador Unico
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2115 , F 88, S 8, H PM 49845, I/A 5 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-07
Empresa: FRUITES I GELATS MANACOR SL
Liquidador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 104, S 8, H PM 71589, I/A 2 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Empresa: FRUITES I GELATS MANACOR SL
Administrador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Lliteras Llull Jaime
Liquidador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 104, S 8, H PM 71589, I/A 2 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Empresa: FRUTAS LLITERAS SA
Administrador Unico
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1895 , F 150, S 8, H PM 4430, I/A 16 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-07
Empresa: FRUITES I GELATS MANACOR SL
Administrador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 104, S 8, H PM 71589, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-07
Empresa: FRUTAS LLITERAS SA
Socio Único
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1895 , F 150, S 8, H PM 4430, I/A 12 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-07
Empresa: FRUTAS LLITERAS SA
Administrador Unico
- Lliteras Llull Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1895 , F 150, S 8, H PM 4430, I/A 11 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-07
Información de LLITERAS LLULL JAIME
Mostramos los datos de LLITERAS LLULL JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLITERAS LLULL JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos