GISBERT SANCHO MANUELA
Informe ejecutivo de GISBERT SANCHO MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GISBERT SANCHO MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLUNADORADUC SL | Administrador Solidario | 04/01/2011 | 15/07/2024 |
LLUNADORADUC SL | Liquidador Solidario | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
SA SITJA D'ES CIMENT SL | Administrador Solidario | 06/05/2015 |
VINCULACIONES DE GISBERT SANCHO MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GISBERT SANCHO MANUELA
Empresa: LLUNADORADUC SL
Liquidador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Gisbert Sancho Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 66785, I/A 2 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-07
Empresa: LLUNADORADUC SL
Administrador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Gisbert Sancho Manuela
Liquidador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Gisbert Sancho Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 66785, I/A 2 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-07
Empresa: SA SITJA D'ES CIMENT SL
Administrador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Gisbert Sancho Manuela
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 220, S 8, H PM 57810, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-07
Empresa: LLUNADORADUC SL
Administrador Solidario
- Acuñas Torres Santiago
- Gisbert Sancho Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 60, S 8, H PM 66785, I/A 1 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-07
Información de GISBERT SANCHO MANUELA
Mostramos los datos de GISBERT SANCHO MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GISBERT SANCHO MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos