ACUÑA VILAS JOSE
Informe ejecutivo de ACUÑA VILAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ACUÑA VILAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2016 | 17/01/2017 |
MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Apoderado | 02/12/2016 | 17/01/2017 |
MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Apoderado Solidario | 10/09/2014 | 17/01/2017 |
MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2014 | 17/01/2017 |
MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado | 17/04/2015 | 26/10/2016 |
UNION DE SOCIEDADES DE PREVENCION DE CORPORACION MUTUA AIE | REPR.143 RRM | 09/03/2015 | 09/03/2015 |
UNION DE SOCIEDADES DE PREVENCION DE CORPORACION MUTUA AIE | REPR.143 RRM | 09/03/2015 | |
UNION DE SOCIEDADES DE PREVENCION DE CORPORACION MUTUA AIE | REPR.143 RRM | 25/09/2009 | 09/03/2015 |
MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Administrador Unico | 08/07/2010 | 09/11/2011 |
VINCULACIONES DE ACUÑA VILAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACUÑA VILAS JOSE
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado
- Acuña Vilas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 185, S 8, H C 38690, I/A 29 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-15
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acuña Vilas Jose
- Rodriguez Martinez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 184, S 8, H C 38690, I/A 28 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-15
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Acuña Vilas Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 183, S 8, H C 38690, I/A 26 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-15
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Acuña Vilas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 183, S 8, H C 38690, I/A 21 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-15
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Acuña Vilas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 182, S 8, H C 38690, I/A 20 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-15
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41443 , F 57, S 8, H B 385112, I/A 3 N (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41443 , F 56, S 8, H B 385112, I/A 3 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acuña Vilas Jose
- Herrero-rincon Gonzalez Angela
- Lopez Rubinos Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 182, S 8, H C 38690, I/A 18 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-15
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 181, S 8, H C 38690, I/A 17 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-15
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Administrador Unico
- Acuña Vilas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 48, S 8, H C 38690, I/A 10 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-15
VER MAS ACTOS
Información de ACUÑA VILAS JOSE
Mostramos los datos de ACUÑA VILAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACUÑA VILAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos