LOPEZ RUBINOS SONIA
Informe ejecutivo de LOPEZ RUBINOS SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ RUBINOS SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Apoderado | 30/10/2013 | 26/10/2016 |
MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/04/2015 | 26/10/2016 |
MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2014 | 17/04/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RUBINOS SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RUBINOS SONIA
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Rubinos Sonia
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Lopez Rubinos Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 183, S 8, H C 38690, I/A 26 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-15
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Rubinos Sonia
- Rodriguez Martinez Raquel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 183, S 8, H C 38690, I/A 21 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-15
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Herrero-rincon Gonzalez Angela
- Lopez Rubinos Sonia
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 182, S 8, H C 38690, I/A 20 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-15
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acuña Vilas Jose
- Herrero-rincon Gonzalez Angela
- Lopez Rubinos Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 182, S 8, H C 38690, I/A 18 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-15
Empresa: MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION SL
Apoderado
- Lopez Rubinos Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 50, S 8, H C 38690, I/A 13 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-15
Información de LOPEZ RUBINOS SONIA
Mostramos los datos de LOPEZ RUBINOS SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RUBINOS SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos