VAZQUEZ MIRANDA MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MIRANDA MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VAZQUEZ MIRANDA MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPRESA & ASOCIADOS SL | Apoderado Solidario | 10/05/2018 | |
OS FORNOS DA PONTENOVA SL | Administrador Solidario | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MIRANDA MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MIRANDA MARIA CRISTINA
Empresa: FORUM ASSISTENCIA I PREVENCIO SL
Apoderado Solidario
- Vazquez Miranda Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37601 , F 6, S 8, H B 305295, I/A 9 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-08
Empresa: ACCIO SALUT SL
Apoderado Solidario
- Vazquez Miranda Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38769 , F 169, S 8, H B 334788, I/A 11 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-08
Empresa: CUALTIS SL
Apoderado
- Garcia Lopez Jose Ricardo
- Vazquez Miranda Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33977 , F 119, S 8, H M 394534, I/A 58 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
Empresa: ACCIO SALUT SL
Apoderado Solidario
- Vazquez Miranda Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38769 , F 167, S 8, H B 334788, I/A 8 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-08
Empresa: FORUM ASSISTENCIA I PREVENCIO SL
Apoderado Solidario
- Vazquez Miranda Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37601 , F 5, S 8, H B 305295, I/A 6 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Empresa: CAPRESA & ASOCIADOS SL
Apoderado Solidario
- Vazquez Miranda Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35608 , F 167, S 8, H B 274014, I/A 16 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Empresa: CUALTIS SL
Apoderado
- Martinez Garcia Marta
- Vazquez Miranda Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22116 , F 225, S 8, H M 394534, I/A 42 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
REPR.143 RRM
- Ruiz Garrido Francisco
- Vazquez Miranda Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41443 , F 57, S 8, H B 385112, I/A 6 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Apoderado Solidario
- Vazquez Miranda Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41443 , F 57, S 8, H B 385112, I/A 4 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Consejero
REPR.143 RRM
- Acuña Vilas Jose
- Dalmau Meñica Jesus
- Gomez Fernandez Eusebio
- Lopez-lapuente Ferraz Ignacio
- Raton Centeno Jose Manuel
- Ruiz Garrido Francisco
- Vazquez Miranda Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41443 , F 56, S 8, H B 385112, I/A 3 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
VER MAS ACTOS
Información de VAZQUEZ MIRANDA MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de VAZQUEZ MIRANDA MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MIRANDA MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos