ACHA PAJARES ROBERTO ENRIQUE
Informe ejecutivo de ACHA PAJARES ROBERTO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ACHA PAJARES ROBERTO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINERGY CO2 SL | Administrador Concursal | 26/07/2022 | 01/07/2024 |
CODESPORT EUSKADI SL | Administrador Concursal | 19/04/2012 | 24/05/2023 |
VIAJES INDATUR SA | Administrador Concursal | 15/10/2019 | 14/12/2021 |
SANTANDER 2004 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SL | Administrador Concursal | 20/09/2017 | 04/04/2019 |
SERVICIOS CARNICOS ALONSO SA | Administrador Concursal | 31/12/2015 | 12/02/2019 |
BELAKO GRUAS Y VOLQUETES SL | Administrador Concursal | 17/03/2011 | 15/12/2016 |
Z ELECTROMECANICAS ARA SA | Administrador Concursal | 16/12/2013 | |
FARMANORTE IBERLAN SL | Administrador Concursal | 16/06/2010 | 23/07/2013 |
IRUDI FOTOMECANICA SA | Administrador Concursal | 21/05/2012 |
VINCULACIONES DE ACHA PAJARES ROBERTO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACHA PAJARES ROBERTO ENRIQUE
Empresa: SINERGY CO2 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SINERGY CO2 SL
Nif:B95815361
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BILBAO
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:01/07/2022
Número Procedimiento Concursal:602/2022
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-66796
Inscripción:
7
Fecha Inscripción01/07/2024
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 66796, I/A 7 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-48
Empresa: CODESPORT EUSKADI SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CODESPORT EUSKADI SL
Nif:B95240347
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:30/03/2012
Número Procedimiento Concursal:4/2012
Datos Registrales:
Tomo:
4283
Libro:
0
Folio:
84
Hoja:
8-35757
Inscripción:
22
Fecha Inscripción24/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4283 , F 84, S 8, H BI 35757, I/A 22 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-48
Empresa: SINERGY CO2 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SINERGY CO2 SL
Nif:B95815361
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BILBAO
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:01/07/2022
Número Procedimiento Concursal:602/2022
Datos Registrales:
Tomo:
5569
Libro:
0
Folio:
63
Hoja:
8-66796
Inscripción:
A
Fecha Inscripción26/07/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5569 , F 63, S 8, H BI 66796, I/A A (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-48
Empresa: VIAJES INDATUR SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES INDATUR SA
Nif:A48209365
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:26/09/2019
Número Procedimiento Concursal:1046/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1808
Libro:
0
Folio:
12
Hoja:
8-764
Inscripción:
0
Fecha Inscripción14/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 12 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-48
Empresa: VIAJES INDATUR SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES INDATUR SA
Nif:A48209365
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:26/09/2019
Número Procedimiento Concursal:1046/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1808
Libro:
0
Folio:
12
Hoja:
8-764
Inscripción:
0
Fecha Inscripción15/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 11 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SANTANDER 2004 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SL
Nif:B95267142
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:AHEDO PEÑA, OLGA
Fecha de Resolución:01/09/2017
Número Procedimiento Concursal:584/2017
Datos Registrales:
Tomo:
4305
Libro:
0
Folio:
115
Hoja:
8-37111
Inscripción:
7
Fecha Inscripción04/04/2019
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305 , F 115, S 8, H BI 37111, I/A 7 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-48
Empresa: SERVICIOS CARNICOS ALONSO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIOS CARNICOS ALONSO SA
Nif:A48162903
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:04/12/2015
Número Procedimiento Concursal:791/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1470
Libro:
0
Folio:
173
Hoja:
8-4435
Inscripción:
0
Fecha Inscripción12/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 173, S 8, H BI 4435,A , I/ 15 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SANTANDER 2004 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SL
Nif:B95267142
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:AHEDO PEÑA, OLGA
Fecha de Resolución:01/09/2017
Número Procedimiento Concursal:584/2017
Datos Registrales:
Tomo:
4305
Libro:
0
Folio:
115
Hoja:
8-37111
Inscripción:
5
Fecha Inscripción20/09/2017
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4305 , F 115, S 8, H BI 37111, I/A 5 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-48
Empresa: BELAKO GRUAS Y VOLQUETES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BELAKO GRUAS Y VOLQUETES SL
Nif:B48794598
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:22/02/2011
Número Procedimiento Concursal:71/11
Datos Registrales:
Tomo:
3378
Libro:
0
Folio:
190
Hoja:
8-16526
Inscripción:
9
Fecha Inscripción15/12/2016
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 190, S 8, H BI 16526, I/A 9 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-48
Empresa: SERVICIOS CARNICOS ALONSO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIOS CARNICOS ALONSO SA
Nif:A48162903
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:04/12/2015
Número Procedimiento Concursal:791/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1470
Libro:
0
Folio:
173
Hoja:
8-4435
Inscripción:
0
Fecha Inscripción31/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 173, S 8, H BI 4435,A , I/ 12 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
VER MAS ACTOS
Información de ACHA PAJARES ROBERTO ENRIQUE
Mostramos los datos de ACHA PAJARES ROBERTO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACHA PAJARES ROBERTO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos