VIAJES INDATUR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Alam de la Revilla Gregorio, 12
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social VIAJES INDATUR SA
CIF A48209365
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez-para Beascoechea Jorge
VINCULACIONES DE VIAJES INDATUR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES INDATUR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acha Pajares Roberto Enrique | Administrador Concursal | 15/10/2019 | 14/12/2021 |
Lopez-para Beascoechea Jorge | Administrador Unico | 22/04/2014 | 14/12/2021 |
Beascoechea Asua Begoña | Administrador Unico | 03/08/2011 | 22/04/2014 |
Lopez Para Bustamante Alberto | Administrador Unico | 03/08/2011 |
ACTOS BORME DE VIAJES INDATUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 12 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES INDATUR SA
Nif:A48209365
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:22/11/2021
Número Procedimiento Concursal:1046/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1808
Libro:
0
Folio:
12
Hoja:
8-764
Inscripción:
0
Fecha Inscripción14/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 12 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES INDATUR SA
Nif:A48209365
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:26/09/2019
Número Procedimiento Concursal:1046/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1808
Libro:
0
Folio:
12
Hoja:
8-764
Inscripción:
0
Fecha Inscripción14/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 12 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES INDATUR SA
Nif:A48209365
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Parte Dispositiva:
Se acuerda la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa para.la satisfaccion de los créditos contra la masa
Fecha de Resolución:22/11/2021
Número Procedimiento Concursal:1046/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1808
Libro:
0
Folio:
12
Hoja:
8-764
Inscripción:
0
Fecha Inscripción14/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 12 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES INDATUR SA
Nif:A48209365
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:26/09/2019
Número Procedimiento Concursal:1046/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1808
Libro:
0
Folio:
12
Hoja:
8-764
Inscripción:
0
Fecha Inscripción15/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 11 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES INDATUR SA
Nif:A48209365
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Acha Pajares Roberto Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:26/09/2019
Número Procedimiento Concursal:1046/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1808
Libro:
0
Folio:
12
Hoja:
8-764
Inscripción:
0
Fecha Inscripción15/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 11 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIAJES INDATUR SA
Nif:A48209365
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:26/09/2019
Número Procedimiento Concursal:1046/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1808
Libro:
0
Folio:
12
Hoja:
8-764
Inscripción:
0
Fecha Inscripción15/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 11 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 10 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 9 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 12, S 8, H BI 764,A , I/ 9 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-48