ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leon y Castillo, 39
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL
CIF B35325703
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario Zuckerhandelsunion Gmbh & Co. Kg
VINCULACIONES DE ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kind Johann Christoph | Liquidador | 26/12/2017 | 26/12/2017 |
Kind Johann Christoph | Administrador Unico | 26/08/2014 | 26/12/2017 |
Zuckerhandelsunion Gmbh & Co. Kg | Socio Unico | 15/02/2017 | 26/12/2017 |
Zuckerhandelsunion Gmbh | Socio Unico | 07/08/2012 | 15/02/2017 |
Kind Johann Christoph | Administrador Solidario | 13/08/2013 | 26/08/2014 |
Ullrich Volker | Administrador Solidario | 07/08/2012 | 26/08/2014 |
Freiherr Von Gablenz Carl August | Administrador Solidario | 07/08/2012 | 13/08/2013 |
Ullrich Volker | Administrador Unico | 07/08/2012 |
ACTOS BORME DE ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 11 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 11 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-35
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Referente a la Denominación Social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 11 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 11 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 11 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-35
- C/ LEON Y CASTILLO 39 - PISO 4º G (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 10 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 10 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-35
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 9 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 8 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 8 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-35