KIND JOHANN CHRISTOPH
Informe ejecutivo de KIND JOHANN CHRISTOPH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KIND JOHANN CHRISTOPH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL | Liquidador | 26/12/2017 | 26/12/2017 |
ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL | Administrador Unico | 26/08/2014 | 26/12/2017 |
ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL | Administrador Solidario | 13/08/2013 | 26/08/2014 |
VINCULACIONES DE KIND JOHANN CHRISTOPH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KIND JOHANN CHRISTOPH
Empresa: ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL
Liquidador
- Kind Johann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 11 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-35
Empresa: ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL
Administrador Unico
- Kind Johann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 11 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-35
Empresa: ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL
Administrador Unico
- Kind Johann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 8 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-35
Empresa: ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL
Administrador Solidario
- Kind Johann Christoph
- Ullrich Volker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 8 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-35
Empresa: ZUCKERHANDELSUNION GRAN CANARIA SL
Administrador Solidario
- Kind Johann Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 65, S 8, H GC 8037, I/A 7 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-35
Información de KIND JOHANN CHRISTOPH
Mostramos los datos de KIND JOHANN CHRISTOPH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KIND JOHANN CHRISTOPH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos