ZOLLE Y LOPEZ CLASSIC CARS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL DE FRIOL S/N - CENTRO DE USOS MUL
Municipio Friol
Provincia Lugo
Razón Social ZOLLE Y LOPEZ CLASSIC CARS SL
CIF B27477280
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 26/02/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Garcia Francisco Javier
VINCULACIONES DE ZOLLE Y LOPEZ CLASSIC CARS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZOLLE Y LOPEZ CLASSIC CARS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Garcia Francisco Javier | Administrador Unico | 14/02/2017 | 03/03/2022 |
Lopez Garcia Francisco Javier | Socio Unico | 14/02/2017 | 03/03/2022 |
Lopez Garcia Francisco Javier | Liquidador | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
Zolle Vazquez Ovidio | Administrador Solidario | 28/03/2016 | 14/02/2017 |
Lopez Garcia Francisco Javier | Administrador Solidario | 28/03/2016 | 07/12/2016 |
ACTOS BORME DE ZOLLE Y LOPEZ CLASSIC CARS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 176, S 8, H LU 18318, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 176, S 8, H LU 18318, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 176, S 8, H LU 18318, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 176, S 8, H LU 18318, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-27
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 176, S 8, H LU 18318, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 176, S 8, H LU 18318, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 176, S 8, H LU 18318, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-27
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 176, S 8, H LU 18318, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 176, S 8, H LU 18318, I/A 2 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 175, S 8, H LU 18318, I/A 1 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-27